Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US8332823 | Dossier mondial | 11.12.2012 | B2 | US2006236114 | 19.10.2006 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2005108885 | 05.04.2005 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | KR100826466B | Dossier mondial | 02.05.2008 | B1 | KR20060107344 | 13.10.2006 | A | Numéro de priorité | Date | JP2005108885 | 05.04.2005 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP4727278B | Dossier mondial | 20.07.2011 | B2 | JP2006293417 | 26.10.2006 | A | Numéro de priorité | Date | JP2005108885 | 05.04.2005 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP1710724 | Dossier mondial | 17.07.2013 | B1 | EP1710724 | 28.03.2012 | A3 | EP1710724 | 11.10.2006 | A2 | Numéro de priorité | Date | JP2005108885 | 05.04.2005 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN100418096C | 10.09.2008 | C | CN1848129 | 18.10.2006 | A | Numéro de priorité | Date | JP2005108885 | 05.04.2005 |