EP1726811 - Refroidissement des volets d'une tuyère de poussée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.01.2014 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.05.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 11.06.2014 [2014/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [N/P] |
Précédent [2013/10] | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation United Technologies Building, 1 Financial Plaza Hartford, CT 06101 / US | ||
Précédent [2006/48] | Pour tous les Etats désignés UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION United Technologies Building, 1 Financial Plaza Hartford, CT 06101 / US | Inventeur(s) | 01 /
Cowan, Curtis 6 Steeple View Drive East Hampton Connecticut 06424 / US | 02 /
Paul, Stephen A. 24 Oak Farms Road Andover Connecticut 06232 / US | 03 /
Harris, Meggan 83 Dara Drive Colchester Connecticut 06415 / US | 04 /
Attridge, Paul 100 Kennedy Drive Colchester Connecticut 06415 / US | [2006/48] | Mandataire(s) | Taylor, Adam David, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2010/33] | Taylor, Adam David, et al Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Précédent [2010/26] | Taylor, Adam David Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Précédent [2006/48] | Samuels, Adrian James Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06252768.4 | 26.05.2006 | [2006/48] | Numéro de priorité, date | US20050140667 | 27.05.2005 Format original publié: US 140667 | [2006/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1726811 | Date: | 29.11.2006 | Langue: | EN | [2006/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1726811 | Date: | 16.06.2010 | [2010/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1726811 | Date: | 06.03.2013 | Langue: | EN | [2013/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.2010 | Classification | IPC: | F02K1/12, F02K1/80, F02K1/82 | [2006/48] | CPC: |
F02K1/1223 (EP,US);
F02K1/805 (EP,US);
F02K1/822 (EP,US);
F05D2260/202 (EP,US);
F05D2260/205 (EP,US);
Y02T50/60 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2011/08] |
Précédent [2006/48] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Kühlung der Klappen einer verstellbaren Schubdüse | [2006/48] | Anglais: | System and method for cooling lateral edge regions of a divergent seal of an axisymmetric nozzle | [2006/48] | Français: | Refroidissement des volets d'une tuyère de poussée | [2006/48] | Procédure d'examen | 13.12.2010 | Requête en examen déposée [2011/04] | 16.12.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.12.2010 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 31.01.2011 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 16.08.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.2012 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 20.12.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.01.2013 | Taxe de délivrance payée | 21.01.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.08.2012 | Opposition(s) | 09.12.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2008 | 03   M06   Taxe payée le   28.08.2008 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 31.05.2013 | [2014/24] | Citations: | Recherche | [Y]US5775589 (VDOVIAK JOHN WILLIAM [US], et al) [Y] 1-7 * figures 1,1a,3a,3b,4a * * column 2, line 65 - line 2 * * column 4, line 11 - line 59 * * column 5, line 48 - line 65 * * column 6, line 25 - line 41 *; | [Y]EP1378651 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [Y] 1-7 * column 4, line 30 - line 32 * * paragraphs [0011] , [0016] , [0017] * * figures 3,4 *; | [A]US2005060984 (PROUTEAU JACKIE [FR], et al) [A] 1,3 * figures 2,4 * |