04.08.2017 |
Demande réputée retirée |
publié le 06.09.2017 [2017/36] |
19.05.2017 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
05.11.2016 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
06.10.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.10.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.10.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.10.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.02.2012 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
06.12.2011 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
06.10.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
25.07.2011 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
07.10.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.10.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.10.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.08.2008 |
Changement - demandeur |
publié le 17.09.2008 [2008/38] |
15.08.2008 |
Changement - mandataire |
publié le 17.09.2008 [2008/38] |
16.05.2008 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
14.03.2008 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
22.11.2007 |
Annulation: perte d'un droit: envoi de la notification + délai |
|
22.11.2007 |
Nouvelle entrée: perte d'un droit: envoi de la notification + délai |
|
09.11.2007 |
Liste definitive des désignations |
publié le 12.12.2007 [2007/50] |
02.11.2007 |
Premier rapport d'examen |
|
30.10.2007 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
12.10.2007 |
Requête en examen présentée |
publié le 14.11.2007 [2007/46] |
02.03.2007 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 04.04.2007 [2007/14] |