EP1806942 - Procédé de coordination de l'interférence semi-dynamique pour des systèmes cellulaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.02.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.02.2010 | Demande réputée retirée | publié le 24.03.2010 [2010/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alcatel Lucent 54, rue la Boétie 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2007/28] | Pour tous les Etats désignés Alcatel Lucent 54 rue La Boétie 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Münzner, Roland, Dr. Breitensteinstrasse 17 73266 Bissingen/Teck / DE | 02 /
Cesar, Bozo Glühwürmchenweg 31 70439 Stuttgart / DE | [2007/28] | Mandataire(s) | Schmidt, Werner Karl Alcatel Lucent Intellectual Property & Standards 70430 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2009/32] | Schmidt, Werner Karl Alcatel Lucent Intellectual Property & Standards 70430 Stuttgart / DE | ||
Précédent [2007/28] | Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Ruppmannstrasse 27 70565 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06290045.1 | 05.01.2006 | [2007/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1806942 | Date: | 11.07.2007 | Langue: | EN | [2007/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.07.2006 | Classification | IPC: | H04W16/00 | [2009/16] | CPC: |
H04W72/20 (EP,US);
H04W16/10 (EP,US);
H04W72/541 (EP,US)
|
Précédent IPC [2007/28] | H04Q7/38 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/28] | Titre | Allemand: | Verfahren zur halb-dynamischen zentralisierten Interferenzskoordination für zellulare Systeme | [2009/18] | Anglais: | Method of semidynamic centralized interference coordination for cellular systems | [2007/28] | Français: | Procédé de coordination de l'interférence semi-dynamique pour des systèmes cellulaires | [2007/28] |
Précédent [2007/28] | Verfahren von halb-dynamischer zentralisierter Interferenzskoordination für zellulare Systeme | Procédure dexamen | 11.01.2008 | Requête en examen déposée [2008/09] | 15.05.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.09.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/12] | 09.11.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0862343 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]); | [A]US2005048979 (CHUN SUN-SIM [KR], et al); | [A]EP1594260 (CIT ALCATEL [FR]) |