EP1829991 - Tôle en acier inoxydable revêtue par un revêtement auto-nettoyant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 28.11.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.11.2008 | Retrait de la demande | publié le 31.12.2008 [2009/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UGINE & ALZ FRANCE Immeuble La Pacific, La Défense 7, 11/13 Cours Valmy 92800 Puteaux / FR | [2007/36] | Inventeur(s) | 01 /
Damasse, Jean-Michel 192, place Lamartine 92400 Bethune / FR | 02 /
Charles, Jacques 21, résidence du Morambeau 71670 Le Breuil / FR | 03 /
Langlet, Michel 24, Les Tonnelles 38420 Le Versoud / FR | 04 /
Permpoon, Siriwan 99/207, Moobaan Thananon Rajchapreuk Rd. Bangkray 11000 Nonthaburi / TH | 05 /
Joud, Jean-Charles 10 Allée de la Praly 38240 Meylan / FR | 06 /
Baroux, Bernard 140 Impasse de Charafine 74410 Saint Jorioz / FR | [2007/36] | Mandataire(s) | Plaisant, Sophie Marie, et al ARCELOR France Arcelor Research Intellectual Property 5 Rue Luigi Cherubini 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2007/36] | Plaisant, Sophie Marie, et al ARCELOR France Arcelor Research Intellectual Property 5 rue Luigi Cherubini 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 06290367.9 | 02.03.2006 | [2007/36] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1829991 | Date: | 05.09.2007 | Langue: | FR | [2007/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.08.2006 | Classification | IPC: | C23D5/00, C23D5/02, B01J21/06, B01J35/00 | [2007/36] | CPC: |
B01J37/0225 (EP,US);
C23C28/00 (EP,KR,US);
B01J21/063 (EP,US);
B01J21/12 (EP,US);
B01J27/24 (EP,US);
B01J35/23 (EP,US);
B01J35/39 (EP,US);
B01J35/58 (EP,US);
B01J35/643 (EP,US);
B01J35/647 (EP,US);
B01J35/651 (EP,US);
B01J37/036 (EP,US);
C23C16/00 (KR);
C23C28/042 (EP,US);
Y10T428/24975 (EP,US);
Y10T428/249979 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/36] | Titre | Allemand: | Rostfreies Stahlblech mit selbstreinigender Beschichtung. | [2007/36] | Anglais: | Stainless steel plate coated with self-cleaning coating. | [2007/36] | Français: | Tôle en acier inoxydable revêtue par un revêtement auto-nettoyant | [2007/36] | Procédure d'examen | 05.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/16] | 12.06.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.06.2008 | Demande retirée par le demandeur [2009/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH09228332 ; | [A]CN1522795 ; | [A]EP0850204 (SAINT GOBAIN VITRAGE [FR]) [A] 1-29 * claims 1,2,15,16,21,22 *; | [A]EP1304366 (TOTO LTD [JP]) [A] 1,3 * paragraphs [0092] - [0094]; claims 1-17 *; | [A]US2005221098 (AZZOPARDI MARIE-JOSE [FR], et al) [A] 1,3 * paragraphs [0001] - [0005] - [0010] - [0012] - [0015] - [0017] *; | [A]DE102004033620 (LIU WEN CHUAN [TW]) [A] 1,3 * figure .; claim 1 *; | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980130), vol. 1998, no. 01, & JP09228332 A 19970902 (TOTO LTD) [A] 1-29 * abstract * * paragraphs [0011] , [0013] , [0018] , [0022] , [0024] , [0026] * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2004, no. 79, Database accession no. 2004-797224, page 02, XP002392294 & CN1522795 A 20040825 (UNIV YUNNAN) [A] 1,3 * column A * |