EP1720263 - Dispositif de réception avec mécanisme de récupération de données, adapté à un système de transmission utilisant un étalement de spectre à séquence directe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2006/45] | Dispositif de réception avec méchanisme de récupération de données, adapté à un système de transmission utilisant un étalement de spectre à séquence directe | ||
[2007/27] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.09.2008 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.09.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.10.2008 [2008/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics (Rousset) SAS ZI de Peynier Rousset 13106 Rousset / FR | Pour tous les Etats désignés Université de Provence (Aix-Marseille 1) 3, Place Victor Hugo 13331 Marseille Cedex 3 / FR | [2007/46] |
Précédent [2006/45] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics (Rousset) SAS ZI de Peynier Rousset 13106 France / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Université de Provence Aix-Marseille 1 3, Place Victor Hugo 13331 Marseille Cedex 3 / FR | Inventeur(s) | 01 /
Durand, Benoît Rue Germain Nouveau 13790 Rousset / FR | 02 /
Fraschini, Christophe 39, rue des Pervenches 83130 La Garde / FR | [2006/45] | Mandataire(s) | Bentz, Jean-Paul, et al Novagraaf Technologies 122 Rue Edouard Vaillant 92593 Levallois-Perret Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2006/45] | Bentz, Jean-Paul, et al Novagraaf Technologies, 122, rue Edouard Vaillant 92593 Levallois-Perret Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 06290708.4 | 03.05.2006 | [2006/45] | Numéro de priorité, date | FR20050004592 | 04.05.2005 Format original publié: FR 0504592 | [2006/45] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1720263 | Date: | 08.11.2006 | Langue: | FR | [2006/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1720263 | Date: | 14.11.2007 | Langue: | FR | [2007/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.07.2006 | Classification | IPC: | H04B1/707, H04L7/00 | [2006/45] | CPC: |
H04B1/7075 (EP,US);
H04L7/0079 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2007/28] |
Précédent [2006/45] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | An ein Direct Sequence Spread Spectrum DSSS Übertragungssystem angepasstes Empfangsgerät mit Mechanismus zur Datenwiederherstellung | [2006/45] | Anglais: | Reception device with mechanism for data regeneration adapted to a Direct Sequence Spread Spectrum DSSS transmission system | [2006/45] | Français: | Dispositif de réception avec mécanisme de récupération de données, adapté à un système de transmission utilisant un étalement de spectre à séquence directe | [2007/27] |
Précédent [2006/45] | Dispositif de réception avec méchanisme de récupération de données, adapté à un système de transmission utilisant un étalement de spectre à séquence directe | Procédure d'examen | 19.04.2007 | Requête en examen déposée [2007/22] | 14.06.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.09.2007 | Taxe de délivrance payée | 27.09.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.08.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/43] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0884856 (YOZAN INC [JP]) [A] 1-7 * abstract * * page 4, line 43 - page 5, line 28 * * page 11, line 36 - line 53 * * page 13, line 21 - line 48 * * figures 1,22,26,34 *; | [A]WO9931817 (THOMSON CONSUMER ELECTRONICS [US]) [A] 1-7 * abstract * * page 11, line 8 - page 13, line 14 * * figures 3,5,6 *; | [A]US2003123408 (SAITOU NAOYUKI [JP]) [A] 1-7 * abstract * * page 4, paragraph 53 - paragraph 61 * * figures 1,9 * |