EP1918507 - Charge creuse comprenant un acide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.07.2009 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2009 | Demande réputée retirée | publié le 12.08.2009 [2009/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Services Pétroliers Schlumberger 42, rue Saint Dominique 75007 Paris / FR | Pour tous les Etats désignés Schlumberger Technology B.V. Parkstraat 83-89 2514 JG The Hague / NL | Pour tous les Etats désignés Schlumberger Holdings Limited P.O. Box 71 Craigmuir Chambers Road Town, Tortola / VG | Pour tous les Etats désignés PRAD Research and Development N.V. De Ruyterkade 62 Willemstad, Curacao / AN | [N/P] |
Précédent [2008/19] | Pour tous les Etats désignés Services Pétroliers Schlumberger 42, rue Saint Dominique 75007 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Schlumberger Technology B.V. Parkstraat 83-89 2514 JG The Hague / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Schlumberger Holdings Limited P.O. Box 71, Craigmuir Chambers Road Town, Tortola / VG | |||
Pour tous les Etats désignés PRAD Research and Development N.V. De Ruyterkade 62 Willemstad, Curacao / AN | Inventeur(s) | 01 /
Saenger, Richard 15, rue de l'Epargne 92320 Chatillon / FR | 02 /
Wortelboer, Willehard 38 Allée du Tillet 78870 Bailly / FR | [2008/19] | Mandataire(s) | Raybaud, Hélène Florence Anne Etudes & Productions Schlumberger Intellectual Property Law Department 1, rue Henri Becquerel B.P. 202 92142 Clamart Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2008/19] | Raybaud, Hélène F. A. Etudes & Productions Schlumberger 1, rue Henri Becquerel B.P. 202 92142 Clamart Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 06291699.4 | 31.10.2006 | [2008/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1918507 | Date: | 07.05.2008 | Langue: | EN | [2008/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.03.2007 | Classification | IPC: | E21B37/08, E21B43/117, F42B1/032 | [2008/19] | CPC: |
E21B43/117 (EP,US);
E21B37/08 (EP,US);
F42B1/032 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/19] | Titre | Allemand: | Hohlladung enthaltend eine Säure | [2008/19] | Anglais: | Shaped charge comprising an acid | [2008/19] | Français: | Charge creuse comprenant un acide | [2008/19] | Procédure dexamen | 03.07.2008 | Requête en examen déposée [2008/33] | 09.10.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.02.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/33] | 26.03.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3054938 (MEDDICK LORRAIN D) [X] 1,3,8,9 * column 4, lines 58-70 * * figure 4 *; | [X]US3188955 (BROWN WILLIAM E) [X] 1,8,9 * column 4, lines 37-44 * * column 5, lines 56-75 * * figure 3 *; | [A]US3190219 (ALEXIS VENGHIATTIS) [A] 1,9 * column 2, lines 54-64 * * column 3, lines 7-18 * * column 3, line 68 - column 4, line 6 * * figure 1 *; | [A]US3762326 (EDGELL T, et al) [A] 1,9 * column 2, lines 28-41 * * claims 1,5,6 * * figures 1-4 * |