EP1806955 - Ballast de lampe à décharge gazeuse et procédé de pilotage de ce ballast [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.08.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.08.2018 | Demande réputée retirée | publié le 26.09.2018 [2018/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VALEO VISION 34, rue Saint-André 93012 Bobigny Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2007/28] | Pour tous les Etats désignés VALEO VISION 34, rue Saint-André 93012 Bobigny Cédex / FR | Inventeur(s) | 01 /
Nicolai, Jean-Marc 18, rue Blondel 92400 Courbevoie / FR | [2007/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 06292014.5 | 21.12.2006 | [2007/28] | Numéro de priorité, date | FR20060000095 | 05.01.2006 Format original publié: FR 0600095 | [2007/28] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1806955 | Date: | 11.07.2007 | Langue: | FR | [2007/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.2007 | Classification | IPC: | H05B41/288 | [2007/28] | CPC: |
H05B41/2881 (EP,US);
Y02B20/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/28] | Titre | Allemand: | Vorschaltgerät für Gasentladungslampe und Verfahren zur Steuerung des Vorschaltgerätes | [2007/28] | Anglais: | Ballast for discharge lamp and method of driving said ballast | [2007/28] | Français: | Ballast de lampe à décharge gazeuse et procédé de pilotage de ce ballast | [2007/28] | Procédure dexamen | 05.12.2007 | Requête en examen déposée [2008/03] | 21.01.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.07.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.12.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.04.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/39] | 16.05.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/39] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.01.2008 | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 30.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2017 | 12   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0684755 (MAGNETI MARELLI SPA [IT]) [X] 1-11 * column 1, lines 4-29 * * column 3, line 30 - column 4, line 40 * * column 4, line 41 - column 6, line 13 * * figures 1-3 *; | [X]EP0684754 (MAGNETI MARELLI SPA [IT]) [X] 1-8 * column 1, line 49 - column 5, line 13 * * figures 1,2,4 *; | [A]US6366030 (ITO MASAYASU [JP], et al) [A] 1-11 * the whole document * |