EP1820676 - Dispositif d'échange de chaleur modulaire pour véhicules et système modulaire pour produire différents modèles d'échangeurs de chaleur modulaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.04.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.04.2009 | Demande réputée retirée | publié le 27.05.2009 [2009/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DENSO THERMAL SYSTEMS S.p.A. Frazione Masio 24 10046 Poirino (Torino) / IT | [2007/34] | Inventeur(s) | 01 /
Ferrarese Claudio c/o Denso Thermal Systems Spa Frazione Masio 24 i-10046 Poirino(Torino) / IT | [2007/34] | Mandataire(s) | Marchitelli, Mauro Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2007/34] | Marchitelli, Mauro c/o Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Via Maria Vittoria 18 10123 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 06425100.2 | 17.02.2006 | [2007/34] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1820676 | Date: | 22.08.2007 | Langue: | EN | [2007/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.06.2006 | Classification | IPC: | B60H1/00 | [2007/34] | CPC: |
B60H1/00021 (EP);
A47G9/1027 (KR);
A47G9/007 (KR);
A47G9/1009 (KR);
A47G9/109 (KR);
B60H1/00542 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/34] | Titre | Allemand: | Modulare Wärmetauschanordnung für Kraftfahrzeuge und modulares System zum Herstellung unterschiedlicher Wärmetauschanordnungen | [2007/34] | Anglais: | Modular heat exchange assembly for vehicles and modular system for producing diferent models of heat exchange assemblies | [2007/34] | Français: | Dispositif d'échange de chaleur modulaire pour véhicules et système modulaire pour produire différents modèles d'échangeurs de chaleur modulaires | [2007/34] | Procédure dexamen | 01.02.2008 | Requête en examen déposée [2008/12] | 29.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.06.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.07.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.11.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/22] | 12.01.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2009 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1251018 (ZEXEL VALEO CLIMATE CONTR CORP [JP]) [A] 1-5 * the whole document *; | [X]DE10328275 (BEHR GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-6 * figures 2,3 *; | [A]WO2004110797 (BEHR GMBH & CO KG [DE], et al) [A] 1-5* the whole document *; | [A]WO2005110783 (BEHR GMBH & CO KG [DE], et al) [A] 1-5 * column 6; figures 1-4; claim - * | Examen | US2002014331 | EP1552971 |