EP1939414 - Joint d'une soupape dans un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.12.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CORCOS INDUSTRIALE S.a.s. di Externa Italia S.r.l. Via Ferrua 4 Pinerolo (TO) / IT | [2010/12] |
Précédent [2008/27] | Pour tous les Etats désignés Corcos Industriale di Freudenberg & Cosso S.r.l., Società in Accomandita Semplice Corso Torino 332 10064 Pinerolo / IT | Inventeur(s) | 01 /
Scarano, Francesco c/o CORCOS INDUSTRIALE S.a.s. di Externa Italia S.r.l. Via Pietro Ferrua, 4 10064 Pinerolo (TO) / IT | [2013/03] |
Précédent [2012/36] | 01 /
Scarano, Francesco c/o Corcos Ind. Freudenberg & Cosso S.R.L., S.A.S. Corso Torino, 332 10064 Pinerolo / IT | ||
Précédent [2008/27] | 01 /
Scarano, Francesco Corcos Ind. Freudenberg&Cosso SRL SAS C.Torino 332 10064 Pinerolo / IT | Mandataire(s) | D'Angelo, Fabio, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2013/07] |
Précédent [2008/27] | D'Angelo, Fabio, et al Studio Torta S.r.l. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 06425889.0 | 29.12.2006 | [2008/27] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1939414 | Date: | 02.07.2008 | Langue: | EN | [2008/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1939414 | Date: | 13.02.2013 | Langue: | EN | [2013/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.06.2007 | Classification | IPC: | F01L3/08 | [2008/27] | CPC: |
F01L3/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/27] | Titre | Allemand: | Dichtung für ein Ventil in einem Verbrennungsmotor | [2008/27] | Anglais: | A gasket for a valve in an internal combustion engine | [2008/27] | Français: | Joint d'une soupape dans un moteur à combustion interne | [2008/27] | Procédure d'examen | 20.02.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.02.2008 | Requête en examen déposée [2008/27] | 08.08.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.12.2012 | Taxe de délivrance payée | 07.12.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.08.2012 | Opposition(s) | 14.11.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.12.2006 | AT | 13.02.2013 | BE | 13.02.2013 | CY | 13.02.2013 | CZ | 13.02.2013 | DK | 13.02.2013 | EE | 13.02.2013 | FI | 13.02.2013 | LT | 13.02.2013 | LV | 13.02.2013 | MC | 13.02.2013 | NL | 13.02.2013 | PL | 13.02.2013 | RO | 13.02.2013 | SE | 13.02.2013 | SI | 13.02.2013 | SK | 13.02.2013 | TR | 13.02.2013 | BG | 13.05.2013 | GR | 14.05.2013 | ES | 24.05.2013 | IS | 13.06.2013 | PT | 13.06.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | AT | 13.02.2013 | |
BE | 13.02.2013 | ||
CY | 13.02.2013 | ||
CZ | 13.02.2013 | ||
DK | 13.02.2013 | ||
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
MC | 13.02.2013 | ||
NL | 13.02.2013 | ||
PL | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SE | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
TR | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 13.02.2013 | |
BE | 13.02.2013 | ||
CY | 13.02.2013 | ||
CZ | 13.02.2013 | ||
DK | 13.02.2013 | ||
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
MC | 13.02.2013 | ||
NL | 13.02.2013 | ||
PL | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SE | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 13.02.2013 | |
BE | 13.02.2013 | ||
CZ | 13.02.2013 | ||
DK | 13.02.2013 | ||
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
MC | 13.02.2013 | ||
NL | 13.02.2013 | ||
PL | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SE | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/49] | AT | 13.02.2013 | |
BE | 13.02.2013 | ||
CZ | 13.02.2013 | ||
DK | 13.02.2013 | ||
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
NL | 13.02.2013 | ||
PL | 13.02.2013 | ||
RO | 13.02.2013 | ||
SE | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
SK | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 13.02.2013 | |
BE | 13.02.2013 | ||
DK | 13.02.2013 | ||
EE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
NL | 13.02.2013 | ||
PL | 13.02.2013 | ||
SE | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/40] | AT | 13.02.2013 | |
BE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
PL | 13.02.2013 | ||
SE | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
PT | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/38] | AT | 13.02.2013 | |
BE | 13.02.2013 | ||
FI | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
LV | 13.02.2013 | ||
PL | 13.02.2013 | ||
SE | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/37] | AT | 13.02.2013 | |
FI | 13.02.2013 | ||
LT | 13.02.2013 | ||
PL | 13.02.2013 | ||
SE | 13.02.2013 | ||
SI | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
GR | 14.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/36] | AT | 13.02.2013 | |
LT | 13.02.2013 | ||
PL | 13.02.2013 | ||
SE | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
ES | 24.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 13.02.2013 | |
SE | 13.02.2013 | ||
BG | 13.05.2013 | ||
IS | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 13.02.2013 | Citations: | Recherche | [XAY]FR2728017 (DANA CORP [US]) [X] 1 * page 1, lines 1-7 * * figure 1 * [A] 6 [Y] 4,5; | [XAY]JPH08326925 (NOK CORP) [X] 1 * abstract * [A] 6 [Y] 4,5; | [XA]US6571761 (LEIMER MARK ALAN [US]) [X] 1 * column 1, lines 7-11 * * figure 1 * [A] 4,6; | [XAY]JP2004011867 (NOK CORP) [X] 1 * abstract * [A] 6 [Y] 4,5; | [Y]US2005001196 (MC ARTHY TROY D [US], et al) [Y] 4,5 * paragraph [0001] ** figures 1,2 * |