EP1845072 - CÉRAMIQUE COMPOSITE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE LADITE CÉRAMIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.08.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.12.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GB | publié le 03.01.2018 [2018/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kyocera Corporation 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu 612-8501 / JP | [2016/39] |
Précédent [2007/42] | Pour tous les Etats désignés Kyocera Corporation 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto-shi, Kyoto-fu 612-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SHIKATA, Kunihide Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4 KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | 02 /
WANG, Yucong Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4 KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | 03 /
SENO, Hiroaki Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4 KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | 04 /
ONITSUKA, Shugo Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4 KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | [2016/20] |
Précédent [2007/42] | 01 /
SHIKATA, Kunihide Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4, KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | ||
02 /
WANG, Yucong Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4, KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | |||
03 /
SENO, Hiroaki Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4, KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | |||
04 /
ONITSUKA, Shugo Kyocera Kagoshima R&D Center Patent Section 1-4, KokubuYamashita-cho Kirishima-shi, Kagoshima 8994312 / JP | Mandataire(s) | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstraße 14 81675 München / DE | [2016/39] |
Précédent [2014/15] | Duckworth, Timothy John, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2010/26] | Benson, John Everett, et al J. A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2008/29] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2007/42] | Cresswell, Thomas Anthony J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06701433.2 | 24.01.2006 | [2007/42] | WO2006JP301385 | Numéro de priorité, date | JP20050019708 | 27.01.2005 Format original publié: JP 2005019708 | JP20050186497 | 27.06.2005 Format original publié: JP 2005186497 | [2007/42] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006080473 | Date: | 03.08.2006 | Langue: | JA | [2006/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1845072 | Date: | 17.10.2007 | Langue: | EN | [2007/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1845072 | Date: | 28.09.2016 | Langue: | EN | [2016/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.08.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.03.2011 | Classification | IPC: | C04B35/119, C04B35/488, C04B35/64, C04B35/63, C04B35/645 | [2016/17] | CPC: |
C04B35/119 (EP,US);
C04B35/4885 (EP,US);
C04B35/62685 (EP,US);
C04B35/6303 (EP,US);
C04B35/64 (EP,US);
C04B35/6455 (EP,US);
C04B2235/3206 (EP,US);
C04B2235/3208 (EP,US);
C04B2235/3213 (EP,US);
C04B2235/3215 (EP,US);
C04B2235/3217 (EP,US);
C04B2235/3222 (EP,US);
C04B2235/3225 (EP,US);
C04B2235/3229 (EP,US);
C04B2235/3232 (EP,US);
C04B2235/3241 (EP,US);
C04B2235/3251 (EP,US);
C04B2235/3262 (EP,US);
C04B2235/3272 (EP,US);
C04B2235/3275 (EP,US);
C04B2235/3279 (EP,US);
C04B2235/3284 (EP,US);
C04B2235/3418 (EP,US);
C04B2235/442 (EP,US);
C04B2235/5436 (EP,US);
C04B2235/5445 (EP,US);
C04B2235/656 (EP,US);
C04B2235/661 (EP,US);
C04B2235/77 (EP,US);
C04B2235/78 (EP,US);
C04B2235/785 (EP,US);
C04B2235/786 (EP,US);
C04B2235/788 (EP,US);
C04B2235/80 (EP,US);
C04B2235/96 (EP,US);
C04B2235/9661 (EP,US);
|
Précédent IPC [2007/42] | C04B35/119 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2016/39] |
Précédent [2008/20] | DE, FR, GB, IT | ||
Précédent [2007/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | MISCHKERAMIK UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2007/42] | Anglais: | COMPOSITE CERAMIC AND METHOD FOR PRODUCING SAME | [2007/42] | Français: | CÉRAMIQUE COMPOSITE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE LADITE CÉRAMIQUE | [2007/42] | Entrée dans la phase régionale | 08.08.2007 | Traduction produite | 08.08.2007 | Taxe nationale de base payée | 08.08.2007 | Taxe de recherche payée | 08.08.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.08.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.08.2007 | Requête en examen déposée [2007/42] | 20.11.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 28.02.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 21.10.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.07.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.03.2016 | Date des procédures orales | 13.04.2016 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 18.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.08.2016 | Taxe de délivrance payée | 18.08.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.08.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.02.2012 | Opposition(s) | 29.06.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 21.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 13.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 28.09.2016 | GB | 24.01.2017 | FR | 31.01.2017 | [2018/01] |
Précédent [2017/50] | IT | 28.09.2016 | |
FR | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/40] | IT | 28.09.2016 | Citations: | Recherche | [X]US5002911 (MATSUMOTO ROGER L K [US], et al) [X] 1,2,4-7,13 * claims 1,4,10,11 *; | [X]JPH0517210 (SUMITOMO CEMENT CO) [X] 1-7,13 * paragraphs [0013] - [0015] *; | [X] - SCHMID C ET AL, "The Synthesis of Calcium or Strontium Hexaluminate added ZTA Composite Ceramics", JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, ESSEX, GB, (19990701), vol. 19, no. 9, doi:10.1016/S0955-2219(98)00277-5, ISSN 0955-2219, pages 1741 - 1746, XP004165942 [X] 1-7,13 * page 1742, column L, paragraph 2 * * page 1744, column R, paragraph 1 * * page 1745, column L, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0955-2219(98)00277-5 |