EP1853906 - PROCEDE ET DISPOSITIF POUR DEPOT D'ECHANTILLONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.10.2010 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.10.2010 | Demande réputée retirée | publié le 10.11.2010 [2010/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MDS Inc. doing business through its MDS Sciex Division 71 Four Valley Drive Concord, Ontario L4K 4V8 / CA | Pour tous les Etats désignés Applera Corporation Global Headquarters, 301 Merritt 7, P.O. Box 5435 Norwalk, CT 06856-5435 / US | [2007/46] | Inventeur(s) | 01 /
COVEY, Thomas 187 Elgin Mills Road West Richmond Hill, Ontario L4V 4M1 / CA | 02 /
KOVARIK, Peter 70 Miramar Dr. Markham, Ontario L6E 1Z9 / CA | [2007/46] | Mandataire(s) | Roberts, Mark Peter, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2007/46] | Roberts, Mark Peter, et al J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06705124.3 | 08.02.2006 | [2007/46] | WO2006CA00168 | Numéro de priorité, date | US20050651362P | 08.02.2005 Format original publié: US 651362 P | CA20052496481 | 09.02.2005 Format original publié: CA 2496481 | US20050651203P | 10.02.2005 Format original publié: US 651203 P | [2007/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006084354 | Date: | 17.08.2006 | Langue: | EN | [2006/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1853906 | Date: | 14.11.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.08.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 17.08.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.02.2010 | Classification | IPC: | G01N30/80, B01L11/00, B01D15/08, B01D15/14, B01D15/10 | [2007/46] | CPC: |
G01N30/84 (EP);
B01L3/0268 (EP);
H01J49/0431 (EP);
B01L2400/027 (EP);
B01L2400/0487 (EP);
G01N2030/8411 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/46] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PROBENABLAGE | [2007/46] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR SAMPLE DEPOSITION | [2007/46] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR DEPOT D'ECHANTILLONS | [2007/46] | Entrée dans la phase régionale | 31.08.2007 | Taxe nationale de base payée | 31.08.2007 | Taxe de recherche payée | 31.08.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.08.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 31.08.2007 | Requête en examen déposée [2007/46] | 14.05.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/45] | 22.06.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.2008 | 03   M06   Taxe payée le   10.04.2008 | 28.02.2010 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US5162650 (BIER MARK E [US]) [Y] 22-24,30-31,37-43 * abstract * * column 3, lines 25-38; claim 1 * * column 4, lines 33-38 *; | [XAYI]US2002092366 (BROCK ANSGAR [US], et al) [X] 1,4,12-15,20-21,25,33 * abstract * * paragraph [0024] - paragraph [0025]; figure 1; claims 1,5,9 * * figure 2 * * claims 3,26 * * paragraphs [0006] , [0022] , [0026] , [0027] , [0029] * [A] 17,35 [Y] 10,22-24,30-31,37-43,48,50-51 [I] 2-3,5-9,11,18-19,26-29,32,34,36,44-47,49; | [Y]US2003034450 (KARGER BARRY L [US], et al) [Y] 50-51 * claim 11 * * paragraphs [0095] , [0102]; figures 14,15A,15B,16 ** paragraph [0009] *; | [Y]WO03037515 (PERSEPTIVE BIOSYSTEMS INC [US]) [Y] 10,48 * claims 9,20 * * page 7, lines 3-14 * * figure 4 * | Recherche internationale | [Y]US5369035 ; | [Y]US4695555 ; | [Y]US6737022 ; | [Y]US6822231 ; | [A]US4980057 ; | [AP]US6867415 |