EP1849216 - DISPOSITIF DE CONNEXION ÉTANCHE ET CONTREPARTIE DE CONNECTEUR ÉTANCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.04.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.10.2009 | Changement - mandataire | publié le 02.12.2009 [2009/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FCI 145/147 Rue Yves Le Coz 78000 Versailles / FR | [N/P] |
Précédent [2007/44] | Pour tous les Etats désignés FCI 145-147 Rue Yves Le Coz 78000 Versailles / FR | Inventeur(s) | 01 /
CHAZOTTES, Frédéric 48 Bis, rue de l'Aqueduc F-28130 Houx / FR | 02 /
CAMPFORT, Christian 28, rue Jeanne d'Arc F-28300 Fresnay le Gilmert / FR | [2007/44] | Mandataire(s) | Regi, François-Xavier FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | [N/P] |
Précédent [2009/49] | Regi, François-Xavier FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | ||
Précédent [2007/44] | Regi, François-Xavier FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78000 Versailles / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 06706506.0 | 31.01.2006 | [2007/44] | WO2006EP00809 | Numéro de priorité, date | FR20050001155 | 04.02.2005 Format original publié: FR 0501155 | [2007/44] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006082016 | Date: | 10.08.2006 | Langue: | FR | [2006/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1849216 | Date: | 31.10.2007 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 10.08.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.08.2006 | Classification | IPC: | H01R13/52 | [2007/44] | CPC: |
H01R13/5219 (EP,US);
H01R13/502 (EP,US);
H01R13/516 (EP,US);
H01R13/518 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/44] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERSIEGELTE VERBINDUNGSEINRICHTUNG UND VERSIEGELTES VERBINDERGEGENSTÜCK | [2007/44] | Anglais: | SEALED CONNECTION DEVICE AND SEALED CONNECTOR COUNTERPART | [2007/44] | Français: | DISPOSITIF DE CONNEXION ÉTANCHE ET CONTREPARTIE DE CONNECTEUR ÉTANCHE | [2007/44] | Entrée dans la phase régionale | 03.09.2007 | Taxe nationale de base payée | 03.09.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.09.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.09.2007 | Requête en examen déposée [2007/44] | 24.04.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.11.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/22] | 11.12.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2009 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]JP2002075523 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS) [X] 1-4,6-9,11 * paragraphs [0009] - [0015]; figures 2-4 * [Y] 10; | [A]EP1187265 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS [JP]) [A] 4,5 * figures 1,2 *; | [Y]US2002031934 (HARA TERUFUMI [JP], et al) [Y] 10 * figures 9,11 *; | [A]DE19749852 (SIEMENS AG [DE]) [A] 10 * figure 1 *; | [A]US2004102089 (CHEE ALEXANDER [US]) [A] 1 * figure 1 *; | [A]DE20004565U (DBT AUTOM GMBH [DE]) [A] 1 * figures 1,2 * |