EP1865568 - PILE A COMBUSTIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.05.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2013 | Demande réputée retirée | publié le 12.06.2013 [2013/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [2007/50] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KAN, Hirofumi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 02 /
SATOH, Asako c/o Intellectual Property Division Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 03 /
YAJIMA, Akira c/o intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 04 /
TAKIZAWA, Yumiko c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 05 /
SHIROKI, Hiroyuki c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2012/36] |
Précédent [2012/33] | 01 /
KAN, Hirofumi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | ||
02 /
SATOH, Asako c/o Intellectual Property Division Kabushiki Kaisha Toshiba 11Shibaura1chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | |||
03 /
YAJIMA, Akirac/o intellectual Property Division Toshiba corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | |||
04 /
TAKIZAWA, Yumiko c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku / JP | |||
05 /
SHIROKI, Hiroyukic/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1_1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 8001 / JP | |||
Précédent [2007/50] | 01 /
KAN, Hirofumi c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | ||
02 /
SATOH, Asako c/o Intellectual Property Division Kabushiki Kaisha Toshiba 11Shibaura1chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | |||
03 /
YAJIMA, Akirac/o intellectual Property Division Toshiba corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | |||
04 /
TAKIZAWA, Yumiko c/o Intellectual Property Divisio Toshiba Corporation 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku / JP | |||
05 /
SHIROKI, Hiroyukic/o Intellectual Property Divisio Toshiba Corporation 1_1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 8001 / JP | Mandataire(s) | Maury, Richard Philip, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2007/50] | Maury, Richard Philip, et al Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06713519.4 | 10.02.2006 | [2007/50] | WO2006JP302376 | Numéro de priorité, date | JP20050034610 | 10.02.2005 Format original publié: JP 2005034610 | [2007/50] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006085619 | Date: | 17.08.2006 | Langue: | JA | [2006/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1865568 | Date: | 12.12.2007 | Langue: | EN | [2007/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 17.08.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.02.2009 | Classification | IPC: | H01M4/92, H01M4/86, H01M8/02, H01M8/10 | [2012/27] | CPC: |
H01M8/1011 (EP,US);
H01M4/86 (KR);
H01M4/8605 (EP,US);
H01M4/92 (EP,US);
H01M8/02 (KR);
H01M8/04 (KR);
Y02E60/50 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2007/50] | H01M4/86, H01M8/02, H01M8/10 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/20] |
Précédent [2007/50] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BRENNSTOFFZELLE | [2007/50] | Anglais: | FUEL CELL | [2007/50] | Français: | PILE A COMBUSTIBLE | [2007/50] | Entrée dans la phase régionale | 03.08.2007 | Traduction produite | 02.08.2007 | Taxe nationale de base payée | 02.08.2007 | Taxe de recherche payée | 02.08.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.08.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.08.2007 | Requête en examen déposée [2007/50] | 01.04.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.09.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.08.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/24] | 24.01.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/24] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.04.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP1304753 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1-8 * claim - * * paragraph [0082] * * paragraphs [0001] , [0065] * * example 4 *; | [X]EP1320140 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1-8 * claim - * * examples 1-7 *; | [A]US2004101741 (MINTEER SHELLEY D [US], et al) [A] 1-9 * claim - * * paragraph [0043] ** paragraph [0097] * |