EP1860157 - PIGMENT TRANSFORME ET SON UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.03.2011 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.03.2011 | Demande réputée retirée | publié le 20.04.2011 [2011/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SAKATA INX CORPORATION 23-37, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-0002 / JP | [2007/48] | Inventeur(s) | 01 /
ITOH, Kazunori, SAKATA INX CORP. 23-37, Edobori 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi, Osaka, 550 0002 / JP | 02 /
HAYASHI, Akira, Sakata Inx Corp. 23-37, Edobori 1-chome, Nishi-ku Osaka-shi, Osaka, 5500002 / JP | [2008/04] |
Précédent [2007/48] | 01 /
ITOH, Kazunori c/o SAKATA INX CORP., 23-37, Edobori 1-chome, Nish i-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002 / JP | ||
02 /
HAYASHI, Akira c/o SAKATA INX CORP., 23-37, Edobori 1-chome, Nish i-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002 / JP | Mandataire(s) | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2007/48] | Hart Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 06715601.8 | 13.03.2006 | [2007/48] | WO2006JP304878 | Numéro de priorité, date | JP20050070812 | 14.03.2005 Format original publié: JP 2005070812 | [2007/48] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006098261 | Date: | 21.09.2006 | Langue: | JA | [2006/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1860157 | Date: | 28.11.2007 | Langue: | EN | [2007/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 21.09.2006 | Classification | IPC: | C09B67/04, B01F7/30, C09B67/46, C09C3/04, C09C3/06, C09D17/00, G02B5/20 | [2007/48] | CPC: |
C09C1/56 (EP,US);
C09B67/0002 (EP,KR,US);
B01F27/95 (EP,KR,US);
C09B67/0022 (EP,US);
C09C3/06 (EP,KR,US);
C09D11/322 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/25] |
Précédent [2007/48] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KONFEKTIONIERTES PIGMENT UND SEINE VERWENDUNG | [2007/48] | Anglais: | PROCESSED PIGMENT AND USE THEREOF | [2007/48] | Français: | PIGMENT TRANSFORME ET SON UTILISATION | [2007/48] | Entrée dans la phase régionale | 24.09.2007 | Traduction produite | 24.09.2007 | Taxe nationale de base payée | 24.09.2007 | Taxe de recherche payée | 24.09.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.09.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.09.2007 | Requête en examen déposée [2007/48] | 01.10.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/16] | 10.11.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2010 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |