EP1869952 - DISPOSITIF D'ALLUMAGE D'ELECTRODE AUXILIAIRE D'ALLUMAGE A ECLATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.03.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.03.2011 | Demande réputée retirée | publié le 13.04.2011 [2011/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | [2007/52] | Inventeur(s) | 01 /
SIESSEGGER, Bernhard Wirtstr. 15 81539 München / DE | [2007/52] | Mandataire(s) | Raiser, Franz OSRAM GmbH Intellectual Property IP Postfach 22 13 17 80503 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/52] | Raiser, Franz Osram GmbH Postfach 22 16 34 80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06722789.2 | 12.04.2006 | [2007/52] | WO2006DE00657 | Numéro de priorité, date | EP20050008228 | 14.04.2005 Format original publié: EP 05008228 | DE20051023798 | 19.05.2005 Format original publié: DE102005023798 | [2007/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006108407 | Date: | 19.10.2006 | Langue: | DE | [2006/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1869952 | Date: | 26.12.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.10.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.10.2006 | Classification | IPC: | H05B41/00 | [2007/52] | CPC: |
H05B41/2881 (EP,US);
Y02B20/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, HU, IT [2008/30] |
Précédent [2007/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZÜNDHILFSELEKTRODEZÜNDVORRICHTUNG MIT FUNKENSTRECKE | [2007/52] | Anglais: | STARTER AUXILIARY ELECTRODE STARTING DEVICE WITH AN ARC GAP | [2007/52] | Français: | DISPOSITIF D'ALLUMAGE D'ELECTRODE AUXILIAIRE D'ALLUMAGE A ECLATEUR | [2007/52] | Entrée dans la phase régionale | 20.09.2007 | Taxe nationale de base payée | 20.09.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.09.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.09.2007 | Requête en examen déposée [2007/52] | 19.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.03.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.10.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/15] | 25.11.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/15] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 19.03.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]GB760674 (BRITISH THOMSON HOUSTON CO LTD) [X] 1-13 * page 1, line 15 - page 2, line 10; figure 1x *; | [X]GB640156 (BRITISH THOMSON HOUSTON CO LTD, et al) [X] 1-13 * page 2, line 37 - line 102 *; | [A]US6445129 (SEILER HARTMUT [DE], et al) [A] 1-13 * column 4, line 44 - column 6, line 16 *; | [A]EP1381126 (DEHN & SOEHNE [DE]) [A] 1-13 * the whole document * |