EP1867737 - PROCÉDÉ DE FABRICATION D ACIER INOXYDABLE MARTENSITIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.01.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.01.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.02.2013 [2013/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 6-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | [2013/04] |
Précédent [2007/51] | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0041 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MORI, Nobuyuki, c/o SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD 5-33 Kitahama 4-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 5410041 / JP | [2012/12] |
Précédent [2007/51] | 01 /
MORI, Nobuyuki, c/o SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD 5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 5410041 / JP | Mandataire(s) | Jackson, Martin Peter J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2012/12] | Jackson, Martin Peter J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2007/51] | Jackson, Martin Peter J.A. Kemp & Co., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06730188.7 | 28.03.2006 | [2007/51] | WO2006JP306240 | Numéro de priorité, date | JP20050098221 | 30.03.2005 Format original publié: JP 2005098221 | [2007/51] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006106650 | Date: | 12.10.2006 | Langue: | JA | [2006/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1867737 | Date: | 19.12.2007 | Langue: | EN | [2007/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1867737 | Date: | 21.03.2012 | Langue: | EN | [2012/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 12.10.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.03.2009 | Classification | IPC: | C21D6/00, C22C38/00, C22C38/26, C21D9/08, C22C38/18, C22C38/22, C22C38/24 | [2009/18] | CPC: |
C21D6/002 (EP,US);
C21D1/32 (EP,US);
C21D9/08 (EP,US);
C21D9/085 (EP,US);
C22C38/02 (EP,US);
C22C38/04 (EP,US);
|
Précédent IPC [2007/51] | C21D6/00, C22C38/00, C22C38/26 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2008/28] |
Précédent [2007/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MARTENSITISCHEM NICHTROSTENDEM STAHL | [2007/51] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING MARTENSITIC STAINLESS STEEL | [2007/51] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D ACIER INOXYDABLE MARTENSITIQUE | [2007/51] | Entrée dans la phase régionale | 20.09.2007 | Traduction produite | 20.09.2007 | Taxe nationale de base payée | 20.09.2007 | Taxe de recherche payée | 20.09.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.09.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.09.2007 | Requête en examen déposée [2007/51] | 08.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.06.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.09.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.10.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.02.2012 | Taxe de délivrance payée | 09.02.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.07.2009 | Opposition(s) | 02.01.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH04224659 (SUMITOMO METAL IND) [A] 1,5 * abstract *; | [A]EP1099772 (SUMITOMO METAL IND [JP]) [A] 2,3,5 * claims 1-6 *; | [A]JP2003064416 (AICHI STEEL WORKS LTD) [A] 1,5* abstract *; | [DA]WO2004007780 (SUMITOMO METAL IND [JP], et al) [DA] 1-3,5 * claims 1-5 *; | [XA]JP2004285432 (JFE STEEL KK, et al) [X] 1,5 * the whole document * [A] 2,4 |