EP1858440 - ALLIAGES METALLIQUES AMELIORES POUR DISPOSITIFS MEDICAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.11.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 22.03.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 24.04.2024 [2024/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MiRus LLC 1755 W. Oak Parkway Marietta, GA 30062 / US | [2022/02] |
Précédent [2007/48] | Pour tous les Etats désignés Icon Medical Corp. 1414, South Green Road, Suite 309 Cleveland, OH 44121 / US | Inventeur(s) | 01 /
PATEL, Udayan 6508 Deer Hollow Drive San Jose, California 95120 / US | 02 /
FURST, Joseph, G. 4948 Corliss Drive Lyndhurst, Ohio 44124 / US | 03 /
BUCKMAN, Raymond, W., JR. 272 Picture Drive Pittsburgh, Pennsylvania 15236 / US | [2007/48] | Mandataire(s) | Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Schloss Schellenberg - Backhaus Renteilichtung 1 45134 Essen / DE | [2024/17] |
Précédent [2008/31] | Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Frühlingstrasse 43A 45133 Essen / DE | ||
Précédent [2008/30] | Schumacher, Horst, et al Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Frühlingstrasse 43 A 45133 Essen / DE | ||
Précédent [2007/48] | Schumacher, Horst, et al Grosse Bockhorni Schumacher Patent- und Rechtsanwälte Frühlingstrasse 43A 45133 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06733915.0 | 24.01.2006 | [2007/48] | WO2006US02741 | Numéro de priorité, date | US20050658226P | 03.03.2005 Format original publié: US 658226 P | US20050694881P | 29.06.2005 Format original publié: US 694881 P | US20050694891P | 29.06.2005 Format original publié: US 694891 P | US20050739688P | 23.11.2005 Format original publié: US 739688 P | [2007/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006096251 | Date: | 14.09.2006 | Langue: | EN | [2006/37] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1858440 | Date: | 28.11.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.09.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1858440 | Date: | 24.04.2024 | Langue: | EN | [2024/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 30.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.03.2011 | Classification | IPC: | C22C27/00, C22C30/00, C22C27/04, C22F1/18, B22F3/16, B22F5/10, A61P7/02, A61P9/00, A61P35/00, A61P37/06, A61P43/00, // A61F2/91, B22F3/24 | [2023/49] | CPC: |
B22F3/16 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/02 (EP);
A61P9/00 (EP);
B22F5/10 (EP,US);
C22C27/00 (EP,US);
C22C27/04 (EP,US);
C22C30/00 (EP,US);
C22F1/18 (EP,US);
A61F2/91 (EP,US);
B22F2003/248 (EP,US);
B22F2998/00 (EP,US);
B22F2998/10 (EP,US);
| C-Set: |
B22F2998/00, B22F5/106 (EP,US);
B22F2998/10, B22F1/09, B22F3/04, B22F3/10, B22F3/20, B22F3/24 (EP,US);
B22F2999/00, B22F3/04, B22F2201/10, B22F2201/01, B22F2201/20 (EP,US);
B22F2999/00, B22F3/10, B22F2201/10, B22F2201/01, B22F2201/20 (US,EP); |
Précédent IPC [2011/13] | A61F2/06, C22C27/00, C22C30/00 | ||
Précédent IPC [2007/48] | A61F2/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2024/17] |
Précédent [2007/48] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERBESSERTE METALLLEGIERUNGEN FÜR EIN MEDIZINPRODUKT | [2007/48] | Anglais: | IMPROVED METAL ALLOYS FOR MEDICAL DEVICE | [2007/48] | Français: | ALLIAGES METALLIQUES AMELIORES POUR DISPOSITIFS MEDICAUX | [2007/48] | Entrée dans la phase régionale | 02.10.2007 | Taxe nationale de base payée | 02.10.2007 | Taxe de recherche payée | 02.10.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.10.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.10.2007 | Requête en examen déposée [2007/48] | 18.01.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.06.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.12.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.05.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.11.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 21.07.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 30.09.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.12.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.06.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.03.2024 | Taxe de délivrance payée | 20.03.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.03.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.06.2013 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 30.09.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 30.09.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.10.2020 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 10.05.2019 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.05.2019 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 20.09.2019 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale/rapport d'examen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 18.01.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.01.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.02.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 06.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 30.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 30.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 27.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 08.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 12.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 11.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 03.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 17 | 11.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 18 | 22.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 19 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2013 | 08   M06   Taxe payée le   24.06.2013 | 31.01.2018 | 13   M06   Taxe payée le   27.04.2018 | 31.01.2019 | 14   M06   Taxe payée le   08.04.2019 | 31.01.2020 | 15   M06   Taxe payée le   12.02.2020 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]SU333209 (HIGH MELTING METALS AND H) [A] 1-18,30-37* the whole document *; | [A]EP0608817 (SANDVIK AB [SE]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-10 * * table 2 *; | [XAI]EP0700685 (JAPAN ENERGY CORP [JP]) [X] 1,3-7,10 * claims 1-45 * * tables 2, 4 * [A] 2,8,9,31 [I] 11-18,30,32-37; | [A]EP0756853 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-20 * * column 3, line 45 - column 9, line 43 *; | [A]EP0875218 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-29 * * column 4, line 35 - column 12, line 47 *; | [A]WO0141678 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-20 * * page 3, line 25 - page 10, line 17 *; | [A]WO0145787 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-25 * * page 7, line 5 - page 15, line 25 *; | [A]US2004000046 (STINSON JONATHAN S [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-61 * * paragraph [0013] - paragraph [0046] *; | [A]WO2004003240 (SCIMED LIFE SYSTEMS INC [US]) [A] 1-18,30-37 * claims 1-23 * * page 6, line 25 - page 12, line 19 *; | [X]WO2004022122 (SCIMED LIFE SYSTEMS INC [US]) [X] 1-18,30-37 * claims 1-21 * * page 3, line 12 - page 5, line 23 * | Recherche internationale | [Y]US5252288 (YAMAMOTO SUSUMU [JP], et al); | [Y]US5437744 (CARLEN JAN C [US]); | [Y]US5609629 (FEARNOT NEAL E [US], et al); | [Y]US6253443 (JOHNSON MICHAEL W [US]); | [Y]US6334856 (ALLEN MARK G [US], et al); | [Y]US2004049261 (XU YIXIN [US]); | [Y] - MUELLER, A.J. ET AL., EVALUATION OF OXIDE DISPERSION STRENGTHENED (ODS) MOLYBDENUM AND MOLYBDENUM-RHENIUM ALLOYS B-T-3148, (1999), pages 1 - 18, XP008122954 | [Y] - "Technology status of molybdenum and tungsten alloys", KLOPP, W.D., Space Nuclear Power Systems, (1984), pages 359 - 369, XP008122955 | par le demandeur | US6206916 | US6436133 | WO2004022122 | US2004093076 | US2004093077 | US20050658226 | US20050694881 | US20050694891 | US20050739688 |