EP1864480 - GESTION DE MISE A NIVEAU IN SITU DE SYSTEMES DE CAPTURE DE DONNEES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.07.2011 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.07.2011 | Demande réputée retirée | publié le 31.08.2011 [2011/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Symbol Technologies, Inc. One Symbol Plaza, Mail Stop A6 Holtsville, NY 11742-1300 / US | [2007/50] | Inventeur(s) | 01 /
PANG, Robert, James 580 Concord Avenue Williston Park, New York 11596 / US | 02 /
BIANCULLI, Thomas, D. 63 Beechwood Drive Manorville, NY 11949 / US | 03 /
MAY, Robert 107 Macon Avenue Sayville, NY 11782 / US | 04 /
FJELLSTAD, Christopher, James 19 Burlington Boulevard Smithtown, NY 11787 / US | [2007/50] | Mandataire(s) | Pitchford, James Edward, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | [N/P] |
Précédent [2007/50] | Pitchford, James Edward, et al Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06738655.7 | 10.03.2006 | [2007/50] | WO2006US09621 | Numéro de priorité, date | US20050095176 | 31.03.2005 Format original publié: US 95176 | [2007/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006104717 | Date: | 05.10.2006 | Langue: | EN | [2006/40] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1864480 | Date: | 12.12.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.10.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 09.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.08.2010 | Classification | IPC: | H04M9/00 | [2007/50] | CPC: |
G07G1/14 (EP,US);
G06K2207/1017 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2010/14] |
Précédent [2007/50] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AKTUALISIERUNGSVERWALTUNG VON DATENERFASSUNGSSYSTEMEN IM FELD | [2007/50] | Anglais: | IN-FIELD UPGRADE MANAGMENT OF DATA CAPTURE SYSTEMS | [2007/50] | Français: | GESTION DE MISE A NIVEAU IN SITU DE SYSTEMES DE CAPTURE DE DONNEES | [2007/50] | Entrée dans la phase régionale | 18.09.2007 | Taxe nationale de base payée | 18.09.2007 | Taxe de recherche payée | 18.09.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.09.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.09.2007 | Requête en examen déposée [2007/50] | 04.06.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.10.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 18.11.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 06.11.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/35] | 13.04.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5457307 (DUMONT CHARLES [AG]) [X] 1-16 * column 2, line 29 - column 4, line 37 * * column 8, line 59 - column 9, line 6 * * figure 8; claim 1 *; | [A]US5848064 (COWAN PAUL A [US]) [A] 7,8,15,16 * column 2, line 36 - column 4, line 27 * * column 7, line 12 - column 8, line 65 * * column 12, line 20 - column 14, line 9 *; | [A]EP1062573 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 7,8,15,16 * paragraph [0008] - paragraph [0028] ** paragraph [0053] - paragraph [0056] *; | [X]US2004251307 (SCHMIDT MARK [US], et al) [X] 1-16 * paragraph [0065] * * paragraph [0635] * | Recherche internationale | [X]US5457307 (DUMONT CHARLES [AG]); | [Y]US2002055355 (IKEDA MASAHISA [JP]); | [YE]US2007080220 (GARVER ROYAL A [US]) |