EP1929953 - ULTRASONOGRAPHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.05.2013 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.06.2013 [2013/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | [2008/24] | Inventeur(s) | 01 /
SABATA, Tomohiro c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | 02 /
OBA, Kenichi c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | 03 /
KANBARA, Tadaaki c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | [2012/26] |
Précédent [2008/24] | 01 /
SABATA, Tomohiro c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
02 /
OBA, Kenichi c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | |||
03 /
KANBARA, Tadaaki c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Mandataire(s) | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/26] | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2008/24] | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06745715.0 | 26.04.2006 | [2008/24] | WO2006JP308737 | Numéro de priorité, date | JP20050278749 | 26.09.2005 Format original publié: JP 2005278749 | [2008/24] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007034590 | Date: | 29.03.2007 | Langue: | JA | [2007/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1929953 | Date: | 11.06.2008 | Langue: | EN | [2008/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1929953 | Date: | 27.06.2012 | Langue: | EN | [2012/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 29.03.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.02.2009 | Classification | IPC: | A61B8/06 | [2008/24] | CPC: |
A61B8/06 (EP,US);
G01S15/8979 (EP,US);
G01S7/52071 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/44] |
Précédent [2008/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | ULTRASCHALLGERÄT | [2008/24] | Anglais: | ULTRASONOGRAPH | [2008/24] | Français: | ULTRASONOGRAPHE | [2008/24] | Entrée dans la phase régionale | 26.03.2008 | Traduction produite | 26.03.2008 | Taxe nationale de base payée | 26.03.2008 | Taxe de recherche payée | 26.03.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.03.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/24] | 29.04.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 03.06.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 28.05.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.11.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.11.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.01.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.05.2012 | Taxe de délivrance payée | 11.05.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.05.2009 | Opposition(s) | 28.03.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed |