EP1866286 - DERIVES DE LA PYRIDINE UTILISABLES EN TANT QU'INHIBITEURS DE PKC-THETA [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.04.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour :DE
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim / DE | Pour :AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH Binger Str. 173 55216 Ingelheim / DE | [2009/22] |
Précédent [2007/51] | Pour :DE
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim / DE | ||
Pour :AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
TSCHANTZ, Matt Aaron 900 Ridgebury Road, P.O. Box 368 Ridgefield, CT 06877-0368 / US | 02 /
LEMIEUX, Rene Marc 900 Ridgebury Road, P.O. Box 368 Ridgefield, CT 06877-0368 / US | 03 /
KIM, Jin Mi 900 Ridgebury Road, P.O. Box 368 Ridgefield, CT 06877-0368 / US | 04 /
BRUNETTE, Steven Richard 900 Ridgebury Road, P.O. Box 368 Ridgefield, CT 06877-0368 / US | [2007/51] | Mandataire(s) | Hammann, Heinz, et al Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein / DE | [N/P] |
Précédent [2007/51] | Hammann, Heinz, et al Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06748747.0 | 27.03.2006 | [2007/51] | WO2006US11118 | Numéro de priorité, date | US20050665748P | 28.03.2005 Format original publié: US 665748 P | [2007/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006105023 | Date: | 05.10.2006 | Langue: | EN | [2006/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1866286 | Date: | 19.12.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.10.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1866286 | Date: | 27.05.2009 | Langue: | EN | [2009/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.10.2006 | Classification | IPC: | C07D213/74, C07D401/12, C07D213/85, A61K31/44, A61K31/4523, A61P3/00, A61P37/00, A61P29/00 | [2007/51] | CPC: |
C07D213/74 (EP,US);
A61P1/04 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P37/08 (EP);
C07D213/82 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/51] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PYRIDINDERIVATE ALS PKC-THETA-HEMMER | [2007/51] | Anglais: | PYRIDINE DERIVATIVES USEFUL AS INHIBITORS OF PKC-THETA | [2007/51] | Français: | DERIVES DE LA PYRIDINE UTILISABLES EN TANT QU'INHIBITEURS DE PKC-THETA | [2007/51] | Entrée dans la phase régionale | 29.10.2007 | Taxe nationale de base payée | 29.10.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.10.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.10.2007 | Requête en examen déposée [2007/51] | 21.01.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.05.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.09.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.11.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.03.2009 | Taxe de délivrance payée | 03.03.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.03.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 27.05.2009 | CY | 27.05.2009 | CZ | 27.05.2009 | DK | 27.05.2009 | EE | 27.05.2009 | FI | 27.05.2009 | LT | 27.05.2009 | LV | 27.05.2009 | NL | 27.05.2009 | PL | 27.05.2009 | RO | 27.05.2009 | SI | 27.05.2009 | SK | 27.05.2009 | TR | 27.05.2009 | BG | 27.08.2009 | SE | 27.08.2009 | GR | 28.08.2009 | IS | 27.09.2009 | PT | 27.09.2009 | HU | 28.11.2009 | [2012/47] |
Précédent [2012/42] | BE | 27.05.2009 | |
CY | 27.05.2009 | ||
CZ | 27.05.2009 | ||
DK | 27.05.2009 | ||
EE | 27.05.2009 | ||
FI | 27.05.2009 | ||
LT | 27.05.2009 | ||
LV | 27.05.2009 | ||
NL | 27.05.2009 | ||
PL | 27.05.2009 | ||
RO | 27.05.2009 | ||
SI | 27.05.2009 | ||
SK | 27.05.2009 | ||
BG | 27.08.2009 | ||
SE | 27.08.2009 | ||
GR | 28.08.2009 | ||
IS | 27.09.2009 | ||
PT | 27.09.2009 | ||
HU | 28.11.2009 | ||
Précédent [2012/37] | BE | 27.05.2009 | |
CY | 27.05.2009 | ||
CZ | 27.05.2009 | ||
DK | 27.05.2009 | ||
EE | 27.05.2009 | ||
FI | 27.05.2009 | ||
LT | 27.05.2009 | ||
LV | 27.05.2009 | ||
NL | 27.05.2009 | ||
PL | 27.05.2009 | ||
RO | 27.05.2009 | ||
SI | 27.05.2009 | ||
SK | 27.05.2009 | ||
BG | 27.08.2009 | ||
SE | 27.08.2009 | ||
GR | 28.08.2009 | ||
IS | 27.09.2009 | ||
PT | 27.09.2009 | ||
Précédent [2011/04] | BE | 27.05.2009 | |
CZ | 27.05.2009 | ||
DK | 27.05.2009 | ||
EE | 27.05.2009 | ||
FI | 27.05.2009 | ||
LT | 27.05.2009 | ||
LV | 27.05.2009 | ||
NL | 27.05.2009 | ||
PL | 27.05.2009 | ||
RO | 27.05.2009 | ||
SI | 27.05.2009 | ||
SK | 27.05.2009 | ||
BG | 27.08.2009 | ||
SE | 27.08.2009 | ||
GR | 28.08.2009 | ||
IS | 27.09.2009 | ||
PT | 27.09.2009 | ||
Précédent [2010/19] | BE | 27.05.2009 | |
CZ | 27.05.2009 | ||
DK | 27.05.2009 | ||
EE | 27.05.2009 | ||
FI | 27.05.2009 | ||
LT | 27.05.2009 | ||
LV | 27.05.2009 | ||
NL | 27.05.2009 | ||
PL | 27.05.2009 | ||
RO | 27.05.2009 | ||
SI | 27.05.2009 | ||
SK | 27.05.2009 | ||
BG | 27.08.2009 | ||
SE | 27.08.2009 | ||
IS | 27.09.2009 | ||
PT | 27.09.2009 | ||
Précédent [2010/14] | BE | 27.05.2009 | |
CZ | 27.05.2009 | ||
DK | 27.05.2009 | ||
EE | 27.05.2009 | ||
FI | 27.05.2009 | ||
LT | 27.05.2009 | ||
LV | 27.05.2009 | ||
NL | 27.05.2009 | ||
PL | 27.05.2009 | ||
RO | 27.05.2009 | ||
SI | 27.05.2009 | ||
SK | 27.05.2009 | ||
SE | 27.08.2009 | ||
IS | 27.09.2009 | ||
PT | 27.09.2009 | ||
Précédent [2010/03] | FI | 27.05.2009 | |
LT | 27.05.2009 | ||
LV | 27.05.2009 | ||
NL | 27.05.2009 | ||
PL | 27.05.2009 | ||
SI | 27.05.2009 | ||
SE | 27.08.2009 | ||
IS | 27.09.2009 | ||
PT | 27.09.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]WO03106451 (ALTANA PHARMA AG [DE], et al) [AD] 1-10* the whole document *; | [AD]US2004242613 (CARDOZO MARIO G [US], et al) [AD] 1-10 * example -; claim - * |