EP1893808 - PAPIER HYGIENIQUE A PLIS MULTIPLES COMPRENANT UN NOYAU ABSORBANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.04.2014 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Georgia-Pacific Consumer Products LP 133 Peachtree Street, N.E. Atlanta GA 30303 / US | [2008/10] | Inventeur(s) | 01 /
EDWARDS, Steven, L. 9539 Tri-county Road Fremont, WI 54940 / US | 02 /
SUPER, Guy, H. W6881 Firelane 4 Menasha, WI 54952 / US | 03 /
MCCULLOUGH, Stephen, J. W2260 State Road 23 Mount Calvary, WI 53057 / US | [2008/10] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Précédent [2008/10] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06750109.8 | 13.04.2006 | [2008/10] | WO2006US13973 | Numéro de priorité, date | US20050673492P | 21.04.2005 Format original publié: US 673492 P | US20060402609P | 12.04.2006 Format original publié: US 402609 P | [2008/12] |
Précédent [2008/10] | US20050673492P | 21.04.2005 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006115817 | Date: | 02.11.2006 | Langue: | EN | [2006/44] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1893808 | Date: | 05.03.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.11.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1893808 | Date: | 05.06.2013 | Langue: | EN | [2013/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 08.11.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.08.2011 | Classification | IPC: | B31F1/07, D21H27/30 | [2011/39] | CPC: |
D21H27/30 (EP,US);
B31F1/07 (EP,US);
B31F2201/0743 (EP,US);
B31F2201/0756 (EP,US);
B31F2201/0764 (EP,US);
B31F2201/0766 (EP,US);
B31F2201/0784 (EP,US);
B31F2201/0787 (EP,US);
B31F2201/0789 (EP,US);
|
Précédent IPC [2008/10] | D21H23/24 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/10] | Titre | Allemand: | MEHRLAGIGES PAPIERHANDTUCH MIT ABSORBIERENDEM KERN | [2008/10] | Anglais: | MULTI-PLY PAPER TOWEL WITH ABSORBENT CORE | [2008/10] | Français: | PAPIER HYGIENIQUE A PLIS MULTIPLES COMPRENANT UN NOYAU ABSORBANT | [2008/10] | Entrée dans la phase régionale | 20.11.2007 | Taxe nationale de base payée | 20.11.2007 | Taxe de recherche payée | 20.11.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.11.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.11.2007 | Requête en examen déposée [2008/10] | 22.03.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.08.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.11.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.01.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.04.2013 | Taxe de délivrance payée | 17.04.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP13150443.3 / EP2581213 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.08.2012 | Opposition(s) | 06.03.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.04.2006 | AT | 05.06.2013 | BE | 05.06.2013 | CY | 05.06.2013 | CZ | 05.06.2013 | DK | 05.06.2013 | EE | 05.06.2013 | FI | 05.06.2013 | LT | 05.06.2013 | LV | 05.06.2013 | MC | 05.06.2013 | NL | 05.06.2013 | PL | 05.06.2013 | RO | 05.06.2013 | SI | 05.06.2013 | SK | 05.06.2013 | TR | 05.06.2013 | BG | 05.09.2013 | GR | 06.09.2013 | IS | 05.10.2013 | PT | 07.10.2013 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 13.04.2006 | |
AT | 05.06.2013 | ||
BE | 05.06.2013 | ||
CY | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2016/31] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CY | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/52] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
MC | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
DK | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/14] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
NL | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/11] | IT | 13.04.2013 | |
AT | 05.06.2013 | ||
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
RO | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/10] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
CZ | 05.06.2013 | ||
EE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
SK | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
IS | 05.10.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/08] | AT | 05.06.2013 | |
BE | 05.06.2013 | ||
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
PT | 07.10.2013 | ||
Précédent [2014/02] | AT | 05.06.2013 | |
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
LV | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
Précédent [2013/50] | AT | 05.06.2013 | |
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
PL | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
BG | 05.09.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
Précédent [2013/49] | AT | 05.06.2013 | |
FI | 05.06.2013 | ||
LT | 05.06.2013 | ||
SI | 05.06.2013 | ||
GR | 06.09.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 05.06.2013 | |
LT | 05.06.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 05.06.2013 | Citations: | Recherche | [XYI]WO2004033793 (FORT JAMES CORP [US], et al) [X] 1,7,8,12-16 * page 14, paragraph last - page 16; claims 132-142 * * page 2, paragraph first * * page 6, paragraph last - page 7, paragraph first * [Y] 11 [I] 2-21; | [Y]US2004250969 (LUU PHUONG V [US], et al) [Y] 11 * the whole document * | Recherche internationale | [X]US5277761 (PHAN DEAN VAN [US], et al); | [Y]US2003021952 (ZINK RONALD JOSEPH [US], et al); | [Y]US2001008180 (ANDERSON RALPH L [US], et al); | [Y]US5137600 (BARNES HAROLD K [US], et al); | [Y]US2004226673 (EDWARDS STEVEN L [US], et al) | par le demandeur | US7399378 | US6379496 |