EP2030202 - DISPOSITIF DE COMMUTATION MAGNÉTO-OPTIQUE ET PROCÉDÉ POUR COMMUTER UN SUPPORT MAGNÉTISABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.06.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Stichting Katholieke Universiteit Comeniuslaan 4 6525 HP Nijmegen / NL | [2010/31] |
Précédent [2010/29] | Pour tous les Etats désignés Stichting Katholieke Universiteit Comeniuslaan 4 6525 HP Nijmegen / NL | ||
Pour tous les Etats désignés Rasing, Theodorus Henricus Maria Berg En Dalseweg 456 6523 LR Nijmegen / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Kiriliouk, Andrei Ivanovitch Het Halster 53 6581 JK Malden / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Kimel, Alexey Voldemarovitsj Zwanenveld 37-71 6538 XW Nijmegen / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Stanciu, Claudiu Daniel Muzenplaats 123 6525 JB Nijmegen / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Hansteen, Fredrik Nijmeegsebaan 29 6561 KE Groesbeek / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Itoh, Akiyoshi 123-1 Kohya Matsudoshi Chiba 270-0017 / JP | |||
Pour tous les Etats désignés Tsukamoto, Arata Urban-city 10d 8-7-20 Narashino-dai Funabashi Chiba 274-0063 / JP | |||
Précédent [2009/10] | Pour tous les Etats désignés Stichting Katholieke Universiteit, more particularly the Radboud University Nijmegen Medical Centre Geert Grooteplein 10 6500 HB Nijmegen / NL | ||
Pour tous les Etats désignés Rasing, Theodorus Henricus Maria Berg En Dalseweg 456 6523 LR Nijmegen / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Kiriliouk, Andrei Ivanovitch Het Halster 53 6581 JK Malden / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Kimel, Alexey Voldemarovitsj Zwanenveld 37-71 6538 XW Nijmegen / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Stanciu, Claudiu Daniel Muzenplaats 123 6525 JB Nijmegen / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Hansteen, Fredrik Nijmeegsebaan 29 6561 KE Groesbeek / NL | |||
Pour tous les Etats désignés Itoh, Akiyoshi 123-1 Kohya Matsudoshi Chiba 270-0017 / JP | |||
Pour tous les Etats désignés Tsukamoto, Arata Urban-city 10d 8-7-20 Narashino-dai Funabashi Chiba 274-0063 / JP | Inventeur(s) | 01 /
RASING, Theodorus Henricus Maria Berg En Dalseweg 456 NL-6523 LR Nijmegen / NL | 02 /
KIRILIOUK, Andrei Ivanovitch Het Halster 53 NL-6581 JK Malden / NL | 03 /
KIMEL, Alexey Voldemarovitsj Zwanenveld 37-71 NL-6538 XW Nijmegen / NL | 04 /
STANCIU, Claudiu Daniel Muzenplaats 123 NL-6525 JB Nijmegen / NL | 05 /
HANSTEEN, Fredrik Marepoortkade 5 NL-2312 MP Leiden / NL | 06 /
ITOH, Akiyoshi 123-1 Kohya Matsudoshi, Chiba 270-0017 / JP | 07 /
TSUKAMOTO, Arata Urban-city 10d 8-7-20 Narashino-dai Funabashi, Chiba 274-0063 / JP | [2009/39] |
Précédent [2009/10] | 01 /
RASING, Theodorus Henricus Maria Berg En Dalseweg 456 NL-6523 LR Nijmegen / NL | ||
02 /
KIRILIOUK, Andrei Ivanovitch Het Halster 53 NL-6581 JK Malden / NL | |||
03 /
KIMEL, Alexey Voldemarovitsj Zwanenveld 37-71 NL-6538 XW Nijmegen / NL | |||
04 /
STANCIU, Claudiu Daniel Muzenplaats 123 NL-6525 JB Nijmegen / NL | |||
05 /
HANSTEEN, Fredrik Nijmeegsebaan 29 NL-6561 KE Groesbeek / NL | |||
06 /
ITOH, Akiyoshi 123-1 Kohya Matsudoshi, Chiba 270-0017 / JP | |||
07 /
TSUKAMOTO, Arata Urban-city 10d 8-7-20 Narashino-dai Funabashi, Chiba 274-0063 / JP | Mandataire(s) | Hatzmann, Martin, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [N/P] |
Précédent [2009/10] | Hatzmann, Martin, et al Vereenigde Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 06757783.3 | 24.05.2006 | [2009/10] | WO2006NL00264 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007136243 | Date: | 29.11.2007 | Langue: | EN | [2007/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2030202 | Date: | 04.03.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.11.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2030202 | Date: | 18.08.2010 | Langue: | EN | [2010/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.11.2007 | Classification | IPC: | G11B11/10, G11B11/105 | [2009/10] | CPC: |
G11B11/10539 (EP,US);
G11B11/105 (KR);
G11B11/10 (KR);
G11B11/10506 (EP,US);
G11B5/02 (EP,US);
G11C13/06 (EP,US);
G11C19/0808 (EP,US);
G11B11/10584 (EP,US);
G11B11/10591 (EP,US);
G11B2005/0002 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/10] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MAGNETOOPTISCHE SCHALTANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM SCHALTEN EINES MAGNETISIERBAREN MEDIUMS | [2009/10] | Anglais: | MAGNETO-OPTICAL SWITCHING DEVICE AND METHOD FOR SWITCHING A MAGNETIZABLE MEDIUM | [2009/10] | Français: | DISPOSITIF DE COMMUTATION MAGNÉTO-OPTIQUE ET PROCÉDÉ POUR COMMUTER UN SUPPORT MAGNÉTISABLE | [2009/10] | Entrée dans la phase régionale | 23.12.2008 | Taxe nationale de base payée | 23.12.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.12.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.12.2008 | Requête en examen déposée [2009/10] | 27.03.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.09.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.02.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.06.2010 | Taxe de délivrance payée | 23.06.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.05.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2009 | 04   M06   Taxe payée le   31.08.2009 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 18.08.2010 | BE | 18.08.2010 | CY | 18.08.2010 | CZ | 18.08.2010 | DK | 18.08.2010 | EE | 18.08.2010 | FI | 18.08.2010 | HU | 18.08.2010 | IT | 18.08.2010 | LT | 18.08.2010 | LV | 18.08.2010 | PL | 18.08.2010 | RO | 18.08.2010 | SE | 18.08.2010 | SI | 18.08.2010 | SK | 18.08.2010 | TR | 18.08.2010 | BG | 18.11.2010 | GR | 19.11.2010 | ES | 29.11.2010 | IS | 18.12.2010 | PT | 20.12.2010 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 18.08.2010 | |
BE | 18.08.2010 | ||
CY | 18.08.2010 | ||
CZ | 18.08.2010 | ||
DK | 18.08.2010 | ||
EE | 18.08.2010 | ||
FI | 18.08.2010 | ||
IT | 18.08.2010 | ||
LT | 18.08.2010 | ||
LV | 18.08.2010 | ||
PL | 18.08.2010 | ||
RO | 18.08.2010 | ||
SE | 18.08.2010 | ||
SI | 18.08.2010 | ||
SK | 18.08.2010 | ||
TR | 18.08.2010 | ||
BG | 18.11.2010 | ||
GR | 19.11.2010 | ||
ES | 29.11.2010 | ||
IS | 18.12.2010 | ||
PT | 20.12.2010 | ||
Précédent [2011/29] | AT | 18.08.2010 | |
BE | 18.08.2010 | ||
CY | 18.08.2010 | ||
CZ | 18.08.2010 | ||
DK | 18.08.2010 | ||
EE | 18.08.2010 | ||
FI | 18.08.2010 | ||
IT | 18.08.2010 | ||
LT | 18.08.2010 | ||
LV | 18.08.2010 | ||
PL | 18.08.2010 | ||
RO | 18.08.2010 | ||
SE | 18.08.2010 | ||
SI | 18.08.2010 | ||
SK | 18.08.2010 | ||
BG | 18.11.2010 | ||
GR | 19.11.2010 | ||
ES | 29.11.2010 | ||
IS | 18.12.2010 | ||
PT | 20.12.2010 | ||
Précédent [2011/23] | AT | 18.08.2010 | |
BE | 18.08.2010 | ||
CY | 18.08.2010 | ||
CZ | 18.08.2010 | ||
DK | 18.08.2010 | ||
EE | 18.08.2010 | ||
FI | 18.08.2010 | ||
LT | 18.08.2010 | ||
LV | 18.08.2010 | ||
PL | 18.08.2010 | ||
SE | 18.08.2010 | ||
SI | 18.08.2010 | ||
SK | 18.08.2010 | ||
BG | 18.11.2010 | ||
GR | 19.11.2010 | ||
IS | 18.12.2010 | ||
PT | 20.12.2010 | ||
Précédent [2011/19] | AT | 18.08.2010 | |
BE | 18.08.2010 | ||
CY | 18.08.2010 | ||
DK | 18.08.2010 | ||
FI | 18.08.2010 | ||
LT | 18.08.2010 | ||
LV | 18.08.2010 | ||
PL | 18.08.2010 | ||
SE | 18.08.2010 | ||
SI | 18.08.2010 | ||
BG | 18.11.2010 | ||
GR | 19.11.2010 | ||
IS | 18.12.2010 | ||
PT | 20.12.2010 | ||
Précédent [2011/18] | AT | 18.08.2010 | |
BE | 18.08.2010 | ||
CY | 18.08.2010 | ||
FI | 18.08.2010 | ||
LT | 18.08.2010 | ||
LV | 18.08.2010 | ||
PL | 18.08.2010 | ||
SE | 18.08.2010 | ||
SI | 18.08.2010 | ||
BG | 18.11.2010 | ||
GR | 19.11.2010 | ||
IS | 18.12.2010 | ||
PT | 20.12.2010 | ||
Précédent [2011/09] | AT | 18.08.2010 | |
LT | 18.08.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DD105344 (HEINZ SCHILLING, HEINZ WEISS) [A] 1,15* claim 1 *; | [A] - A.V. KIMEL, A. KIRILYUK, P.A. USACHEV, R.V. PISAREV, A.M. BALBASHOV, TH. RASING, "Ultrafst non-thermal control of magnetization by instantaneous photomagnetic pulses", NATURE, (20050525), vol. 435, no. 2, pages 655 - 657, XP007901409 [A] 1,15 * abstract * * page 657, paragraph 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature03564 | par le demandeur | WO2007064540 | - HANSTEEN ET AL., "Femtosecond photomagnetic switching of spins in Ferrimagnetic Garnet Films", PHYSICAL REVIEW LETTERS, (2005), page 047402 |