EP1889497 - BASCULES DE POINTE POUR APPLICATIONS DE SERVICES A SITE FIXE DANS UN SYSTEME DE LOCALISATION SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.07.2011 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TruePosition, Inc. 1000 Chesterbrook Boulevard , Suite 200 Berwyn, PA 19312 / US | [2008/08] | Inventeur(s) | 01 /
BULL, Jeffrey, F. 100 Aspen Court Chalfont, PA 18914 / US | 02 /
CZARNECKI, Paul, Matthew 2505 S.W. 32nd. Street Cape Coral, Florida 33914 / US | 03 /
GINTER, Thomas, Stephan 110 Cheryl Drive Downington, PA 19335 / US | 04 /
WARD, Matthew, L. 363 Woodlyn Drive Collegeville, PA 19426 / US | 05 /
ANDERSON, Robert, J. 50 Guilford Circle Phoenixville, PA 19460-2663 / US | [2008/23] |
Précédent [2008/08] | 01 /
BULL, Jeffrey, F. 100 Aspen Court Chalfont, PA 18914 / US | ||
02 /
CZARNECKI, Paul, Matthew 2339 Mayflower Drive SW Palm City, FL 34990 / US | |||
03 /
GINTER, Thomas, Stephan 110 Cheryl Drive Downington, PA 19335 / US | |||
04 /
WARD, Matthew, L. 363 Woodlyn Drive Collegeville, PA 19426 / US | |||
05 /
ANDERSON, Robert, J. 50 Guilford Circle Phoenixville, PA 19460-2663 / US | Mandataire(s) | Ablett, Graham Keith, et al Ablett & Stebbing 7-8 Market Place London, W1W 8AG / GB | [N/P] |
Précédent [2010/03] | Ablett, Graham Keith, et al Ablett & Stebbing Caparo House 101-103 Baker Street London, W1U 6FQ / GB | ||
Précédent [2009/49] | Ablett, Graham Keith, et al Ablett & Stebbing, Caparo House, 101-103 Baker Street London W1M 1FD / GB | ||
Précédent [2008/08] | Ablett, Graham Keith, et al Ablett & Stebbing Caparo House 101-103 Baker Street London W1U 6FQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06770916.2 | 22.05.2006 | [2008/08] | WO2006US19863 | Numéro de priorité, date | US20050150414 | 10.06.2005 Format original publié: US 150414 | [2008/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2006135542 | Date: | 21.12.2006 | Langue: | EN | [2006/51] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1889497 | Date: | 20.02.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.12.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1889497 | Date: | 25.08.2010 | Langue: | EN | [2010/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.08.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.11.2008 | Classification | IPC: | H04W64/00 | [2009/45] | CPC: |
H04W4/025 (EP,KR,US);
H04W64/00 (EP,GB,US);
G01S5/0205 (EP,GB,KR,US);
H04W4/029 (US);
H04W4/90 (EP,KR,US);
H04W60/04 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2008/08] | H04Q7/20 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/18] |
Précédent [2008/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FORTGESCHRITTENE AUSLÖSER FÜR POSITIONSBASIERTE DIENSTANWENDUNGEN IN EINEM DRAHTLOSEN POSITIONSSYSTEM | [2008/08] | Anglais: | ADVANCED TRIGGERS FOR LOCATION-BASED SERVICE APPLICATIONS IN A WIRELESS LOCATION SYSTEM | [2008/08] | Français: | BASCULES DE POINTE POUR APPLICATIONS DE SERVICES A SITE FIXE DANS UN SYSTEME DE LOCALISATION SANS FIL | [2008/08] | Entrée dans la phase régionale | 06.12.2007 | Taxe nationale de base payée | 06.12.2007 | Taxe de recherche payée | 06.12.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.12.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.12.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.12.2007 | Requête en examen déposée [2008/08] | 10.12.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.07.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 24.09.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.02.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.06.2010 | Taxe de délivrance payée | 28.06.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP09175589.2 Demande retirée : 18.02.2010 | EP10153860.1 / EP2207392 | Opposition(s) | 26.05.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/31] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 24.09.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.09.2009 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 25.08.2010 | BE | 25.08.2010 | CY | 25.08.2010 | CZ | 25.08.2010 | DK | 25.08.2010 | EE | 25.08.2010 | HU | 25.08.2010 | LT | 25.08.2010 | LV | 25.08.2010 | PL | 25.08.2010 | RO | 25.08.2010 | SI | 25.08.2010 | SK | 25.08.2010 | TR | 25.08.2010 | BG | 25.11.2010 | GR | 26.11.2010 | IS | 25.12.2010 | PT | 27.12.2010 | LU | 22.05.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 25.08.2010 | |
BE | 25.08.2010 | ||
CY | 25.08.2010 | ||
CZ | 25.08.2010 | ||
DK | 25.08.2010 | ||
EE | 25.08.2010 | ||
LT | 25.08.2010 | ||
LV | 25.08.2010 | ||
PL | 25.08.2010 | ||
RO | 25.08.2010 | ||
SI | 25.08.2010 | ||
SK | 25.08.2010 | ||
TR | 25.08.2010 | ||
BG | 25.11.2010 | ||
GR | 26.11.2010 | ||
IS | 25.12.2010 | ||
PT | 27.12.2010 | ||
LU | 22.05.2011 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 25.08.2010 | |
BE | 25.08.2010 | ||
CY | 25.08.2010 | ||
CZ | 25.08.2010 | ||
DK | 25.08.2010 | ||
EE | 25.08.2010 | ||
LT | 25.08.2010 | ||
LV | 25.08.2010 | ||
PL | 25.08.2010 | ||
RO | 25.08.2010 | ||
SI | 25.08.2010 | ||
SK | 25.08.2010 | ||
BG | 25.11.2010 | ||
GR | 26.11.2010 | ||
IS | 25.12.2010 | ||
PT | 27.12.2010 | ||
LU | 22.05.2011 | ||
Précédent [2011/29] | AT | 25.08.2010 | |
BE | 25.08.2010 | ||
CY | 25.08.2010 | ||
CZ | 25.08.2010 | ||
DK | 25.08.2010 | ||
EE | 25.08.2010 | ||
LT | 25.08.2010 | ||
LV | 25.08.2010 | ||
PL | 25.08.2010 | ||
RO | 25.08.2010 | ||
SI | 25.08.2010 | ||
SK | 25.08.2010 | ||
BG | 25.11.2010 | ||
GR | 26.11.2010 | ||
IS | 25.12.2010 | ||
PT | 27.12.2010 | ||
Précédent [2011/23] | AT | 25.08.2010 | |
BE | 25.08.2010 | ||
CY | 25.08.2010 | ||
CZ | 25.08.2010 | ||
DK | 25.08.2010 | ||
EE | 25.08.2010 | ||
LT | 25.08.2010 | ||
LV | 25.08.2010 | ||
PL | 25.08.2010 | ||
SI | 25.08.2010 | ||
SK | 25.08.2010 | ||
BG | 25.11.2010 | ||
GR | 26.11.2010 | ||
IS | 25.12.2010 | ||
PT | 27.12.2010 | ||
Précédent [2011/19] | AT | 25.08.2010 | |
BE | 25.08.2010 | ||
CY | 25.08.2010 | ||
DK | 25.08.2010 | ||
LT | 25.08.2010 | ||
LV | 25.08.2010 | ||
PL | 25.08.2010 | ||
SI | 25.08.2010 | ||
BG | 25.11.2010 | ||
GR | 26.11.2010 | ||
IS | 25.12.2010 | ||
PT | 27.12.2010 | ||
Précédent [2011/18] | AT | 25.08.2010 | |
BE | 25.08.2010 | ||
CY | 25.08.2010 | ||
LT | 25.08.2010 | ||
LV | 25.08.2010 | ||
PL | 25.08.2010 | ||
SI | 25.08.2010 | ||
BG | 25.11.2010 | ||
GR | 26.11.2010 | ||
IS | 25.12.2010 | ||
PT | 27.12.2010 | ||
Précédent [2011/09] | AT | 25.08.2010 | |
LT | 25.08.2010 | Citations: | Recherche | [Y]WO0156308 (INVERTIX CORP [US]); | [DY]US2002039904 (ANDERSON ROBERT J [US]) | Recherche internationale | [A]US5602903 (LEBLANC FREDERICK W [US], et al); | [A]US6236365 (LEBLANC FREDERICK W [US], et al); | [A]US6321090 (SOLIMAN SAMIR S [US]); | [Y]WO0191399 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [Y]WO03071303 (TELIA AB [SE], et al); | [X]WO2004034721 (NOKIA CORP [FI], et al) | par le demandeur | WO0156308 | US2002039904 | US6782264 |