EP1974302 - MACHINE DE DIALYSE DOTEE D'UN MODE TRANSPORT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.04.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.04.2014 | Demande réputée retirée | publié le 14.05.2014 [2014/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Renal Solutions, Inc. 770 Commonwealth Drive, Suite 101 Warrendale PA 15086 / US | [2008/40] | Inventeur(s) | 01 /
ASH, Stephen, R. 2514 Mar Ruth Drive Lafayette, IN 47905 / US | [2008/40] | Mandataire(s) | Harguth, Alexander Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Strasse 8 80807 München / DE | [2009/01] |
Précédent [2008/40] | Harguth, Alexander Fish & Richardson P.C. Regus Business Center Landsberger Strasse 155 80687 Munich / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06771689.4 | 31.05.2006 | [2008/40] | WO2006US21055 | Numéro de priorité, date | US20060756785P | 06.01.2006 Format original publié: US 756785 P | [2008/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007081383 | Date: | 19.07.2007 | Langue: | EN | [2007/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1974302 | Date: | 01.10.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.07.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.07.2007 | Classification | IPC: | G06F19/00 | [2008/40] | CPC: |
A61M1/16 (EP,US);
G16H20/40 (EP,US);
G16H40/63 (EP,US);
A61M1/3626 (EP,US);
A61M1/3663 (EP,US);
A61M2205/52 (EP,US);
A61M2205/8206 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/40] | Titre | Allemand: | DIALYSEMASCHINE MIT TRANSPORTMODUS | [2008/40] | Anglais: | DIALYSIS MACHINE WITH TRANSPORT MODE | [2008/40] | Français: | MACHINE DE DIALYSE DOTEE D'UN MODE TRANSPORT | [2008/40] | Entrée dans la phase régionale | 04.08.2008 | Taxe nationale de base payée | 04.08.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.08.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.08.2007 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.08.2008 | Requête en examen déposée [2008/40] | 28.10.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.12.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/20] | 09.01.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/20] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.10.2008 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 06.08.2008 | 03   M06   Taxe payée le   25.09.2008 | 31.05.2013 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0597817 (ALTHIN MEDICAL INC [US]) [A] 1-17 * page 9, line 6 - page 11, line 19; figure 7 * * page 22, line 20 - page 23, line 3 *; | [X]GB2310602 (AKSYS LTD [US]) [X] 1-13 * page 1, line 1 - page 15, line 28 * * page 68, line 36 - page 76, line 6 *; | [A]US6468242 (WILSON LARRY [US], et al) [A] * column 6, line 15 - line 46 * * column 8, line 8 - column 12, line 41 ** column 13, line 58 - column 15, line 47 * |