EP1910162 - PROCEDE D'ANCRAGE POUR DES DISPOSITIFS FLOTTANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2008/16] | ELEMENT D'ANCRAGE POUR DES DISPOSITIFS FLOTTANTS | ||
[2009/11] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.06.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ventotec Offshore Constructions Planungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH Blinke 6 26789 Leer / DE | [2009/33] |
Précédent [2008/49] | Pour tous les Etats désignés Venotec Offshore Constructions Planungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH Glück-Auf-Strasse 1 09599 Freiberg / DE | ||
Précédent [2008/16] | Pour tous les Etats désignés Arcadis Consult GmbH Glück-Auf-Strasse 1 09599 Freiberg/Sachsen / DE | Inventeur(s) | 01 /
JÄHNIG, Jens Talstrasse 28 01738 Dorfhain / DE | [2008/16] | Mandataire(s) | Rothkopf, Ferdinand, et al Rothkopf Patent- und Rechtsanwälte Maximilianstrasse 25 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/10] | Rothkopf, Ferdinand, et al Rothkopf Theobald Elbel Isartorplatz 5 80331 München / DE | ||
Précédent [2008/49] | Rothkopf, Ferdinand Rothkopf Theobald Elbel Isartorplatz 5 80331 München / DE | ||
Précédent [2008/16] | Rüger, Barthelt & Abel Patentanwälte Webergasse 3 73728 Esslingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06776384.7 | 25.07.2006 | [2008/16] | WO2006EP07290 | Numéro de priorité, date | DE20051036679 | 04.08.2005 Format original publié: DE102005036679 | [2008/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007014670 | Date: | 08.02.2007 | Langue: | DE | [2007/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1910162 | Date: | 16.04.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 08.02.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1910162 | Date: | 12.08.2009 | Langue: | DE | [2009/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.02.2007 | Classification | IPC: | B63B21/50, B63B21/29 | [2008/16] | CPC: |
B63B21/50 (EP);
B63B21/29 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/16] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR VERANKERUNG VON SCHWIMMKÖRPERANORDNUNGEN | [2009/11] | Anglais: | METHOD FOR ANCHORING OF FLOATING DEVICES | [2009/11] | Français: | PROCEDE D'ANCRAGE POUR DES DISPOSITIFS FLOTTANTS | [2009/11] |
Précédent [2008/16] | VERANKERUNGSELEMENT FÜR SCHWIMMKÖRPERANORDNUNGEN | ||
Précédent [2008/16] | ANCHORING ELEMENT FOR FLOATING DEVICES | ||
Précédent [2008/16] | ELEMENT D'ANCRAGE POUR DES DISPOSITIFS FLOTTANTS | Entrée dans la phase régionale | 21.01.2008 | Taxe nationale de base payée | 21.01.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.01.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.01.2008 | Requête en examen déposée [2008/16] | 26.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.01.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.03.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.06.2009 | Taxe de délivrance payée | 29.06.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.05.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 12.08.2009 | CZ | 12.08.2009 | EE | 12.08.2009 | FI | 12.08.2009 | IE | 12.08.2009 | LT | 12.08.2009 | LV | 12.08.2009 | RO | 12.08.2009 | SE | 12.08.2009 | SI | 12.08.2009 | SK | 12.08.2009 | TR | 12.08.2009 | BG | 12.11.2009 | GR | 13.11.2009 | IS | 12.12.2009 | PT | 12.12.2009 | HU | 13.02.2010 | [2012/47] |
Précédent [2012/42] | CY | 12.08.2009 | |
CZ | 12.08.2009 | ||
EE | 12.08.2009 | ||
FI | 12.08.2009 | ||
IE | 12.08.2009 | ||
LT | 12.08.2009 | ||
LV | 12.08.2009 | ||
RO | 12.08.2009 | ||
SE | 12.08.2009 | ||
SI | 12.08.2009 | ||
SK | 12.08.2009 | ||
BG | 12.11.2009 | ||
GR | 13.11.2009 | ||
IS | 12.12.2009 | ||
PT | 12.12.2009 | ||
HU | 13.02.2010 | ||
Précédent [2012/37] | CY | 12.08.2009 | |
CZ | 12.08.2009 | ||
EE | 12.08.2009 | ||
FI | 12.08.2009 | ||
IE | 12.08.2009 | ||
LT | 12.08.2009 | ||
LV | 12.08.2009 | ||
RO | 12.08.2009 | ||
SE | 12.08.2009 | ||
SI | 12.08.2009 | ||
SK | 12.08.2009 | ||
BG | 12.11.2009 | ||
GR | 13.11.2009 | ||
IS | 12.12.2009 | ||
PT | 12.12.2009 | ||
Précédent [2011/05] | CZ | 12.08.2009 | |
EE | 12.08.2009 | ||
FI | 12.08.2009 | ||
IE | 12.08.2009 | ||
LT | 12.08.2009 | ||
LV | 12.08.2009 | ||
RO | 12.08.2009 | ||
SE | 12.08.2009 | ||
SI | 12.08.2009 | ||
SK | 12.08.2009 | ||
BG | 12.11.2009 | ||
GR | 13.11.2009 | ||
IS | 12.12.2009 | ||
PT | 12.12.2009 | ||
Précédent [2010/26] | CZ | 12.08.2009 | |
EE | 12.08.2009 | ||
FI | 12.08.2009 | ||
IE | 12.08.2009 | ||
LT | 12.08.2009 | ||
LV | 12.08.2009 | ||
RO | 12.08.2009 | ||
SE | 12.08.2009 | ||
SI | 12.08.2009 | ||
SK | 12.08.2009 | ||
BG | 12.11.2009 | ||
IS | 12.12.2009 | ||
PT | 12.12.2009 | ||
Précédent [2010/20] | EE | 12.08.2009 | |
FI | 12.08.2009 | ||
IE | 12.08.2009 | ||
LT | 12.08.2009 | ||
LV | 12.08.2009 | ||
SE | 12.08.2009 | ||
SI | 12.08.2009 | ||
BG | 12.11.2009 | ||
IS | 12.12.2009 | ||
PT | 12.12.2009 | ||
Précédent [2010/17] | FI | 12.08.2009 | |
LT | 12.08.2009 | ||
LV | 12.08.2009 | ||
SE | 12.08.2009 | ||
SI | 12.08.2009 | ||
BG | 12.11.2009 | ||
IS | 12.12.2009 | ||
PT | 12.12.2009 | ||
Précédent [2010/16] | FI | 12.08.2009 | |
LT | 12.08.2009 | ||
LV | 12.08.2009 | ||
SE | 12.08.2009 | ||
SI | 12.08.2009 | ||
IS | 12.12.2009 | ||
PT | 12.12.2009 | ||
Précédent [2010/14] | FI | 12.08.2009 | |
LT | 12.08.2009 | ||
LV | 12.08.2009 | ||
SE | 12.08.2009 | ||
SI | 12.08.2009 | ||
IS | 12.12.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]GB2025876 (PETROLES CIE FRANCAISE) [X] 1-4,7,9,10,12,14,15,19 * page 2, line 130 - page 3, line 32 * * page 3, line 61 - line 73; figure - * [Y] 16,17; | [X]DE3201975 (LOBENDANK FRITZ) [X] 1-6,8,10 * page 3; figure - *; | [XY]JPS58214488 (NAKAMURA SOUJIROU) [X] 1-3,9,12-15,18,19 * the whole document * [Y] 16,17; | [Y]US4602588 (MACLEAN JOHN A [US]) [Y] 16,17 * column 4, line 14 - line 32; figure - *; | [X]US4922847 (RYDER JR R JAMES [US], et al) [X] 1-3,7,9,12,14 * abstract *; | [Y]US4951592 (BARONGAN NARCISO P [US]) [Y] 16,17 * abstract *; | [DA]DE10223314 (KELEMEN PETER [DE]) [DA] 1-24* abstract * |