EP1899773 - PROCEDE POUR DETERMINER LA SEQUENCE DE TRAITEMENT DE MODULES D'UN SCHEMA LOGIQUE ET INSTALLATION DE TRAITEMENT DE DONNEES ELECTRONIQUE PERMETTANT DE METTRE EN OEUVRE CE PROCEDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.05.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2017/35] |
Précédent [2013/11] | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Précédent [2008/12] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
DREBINGER, Andreas Goethestr. 36 91074 Herzogenaurach / DE | [2008/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 06777508.0 | 29.06.2006 | [2008/12] | WO2006EP63681 | Numéro de priorité, date | DE20051031246 | 01.07.2005 Format original publié: DE102005031246 | [2008/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007003573 | Date: | 11.01.2007 | Langue: | DE | [2007/02] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1899773 | Date: | 19.03.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.01.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1899773 | Date: | 27.06.2018 | Langue: | DE | [2018/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.03.2007 | Classification | IPC: | G05B19/05 | [2008/12] | CPC: |
G05B19/054 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/26] |
Précédent [2008/12] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER BEARBEITUNGSREIHENFOLGE VON BAUSTEINEN EINES FUNKTIONSPLANS SOWIE ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNGSANLAGE ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS | [2008/12] | Anglais: | METHOD FOR DETERMINATION OF THE PROCESSING SEQUENCE OF COMPONENTS OF A FUNCTION PLAN AND ELECTRONIC DATA PROCESSING UNIT FOR CARRYING OUT SAID METHOD | [2018/10] | Français: | PROCEDE POUR DETERMINER LA SEQUENCE DE TRAITEMENT DE MODULES D'UN SCHEMA LOGIQUE ET INSTALLATION DE TRAITEMENT DE DONNEES ELECTRONIQUE PERMETTANT DE METTRE EN OEUVRE CE PROCEDE | [2008/12] |
Précédent [2008/12] | METHOD FOR DETERMINATION OF THE PROCESSING SEQUENCE OF A COMPONENT OF A FUNCTION PLAN AND ELECTRONIC DATA PROCESSING UNIT FOR CARRYING OUT SAID METHOD | Entrée dans la phase régionale | 02.01.2008 | Taxe nationale de base payée | 02.01.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.01.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.01.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.01.2008 | Requête en examen déposée [2008/12] | 02.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.02.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.11.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.11.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.03.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.05.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 15.05.2018 | Taxe de délivrance payée | 15.05.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.06.2008 | Opposition(s) | 28.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 18.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 20.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 19.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.06.2006 | CY | 27.06.2018 | CZ | 27.06.2018 | DK | 27.06.2018 | EE | 27.06.2018 | ES | 27.06.2018 | FI | 27.06.2018 | IT | 27.06.2018 | LT | 27.06.2018 | LV | 27.06.2018 | MC | 27.06.2018 | NL | 27.06.2018 | PL | 27.06.2018 | PT | 27.06.2018 | RO | 27.06.2018 | SE | 27.06.2018 | SI | 27.06.2018 | SK | 27.06.2018 | TR | 27.06.2018 | AT | 29.06.2018 | IE | 29.06.2018 | LU | 29.06.2018 | BE | 30.06.2018 | CH | 30.06.2018 | LI | 30.06.2018 | FR | 27.08.2018 | BG | 27.09.2018 | GR | 28.09.2018 | IS | 27.10.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/27] | HU | 29.06.2006 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
PT | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
TR | 27.06.2018 | ||
AT | 29.06.2018 | ||
IE | 29.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
FR | 27.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2020/16] | CZ | 27.06.2018 | |
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
TR | 27.06.2018 | ||
AT | 29.06.2018 | ||
IE | 29.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
FR | 27.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2020/03] | CZ | 27.06.2018 | |
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
AT | 29.06.2018 | ||
IE | 29.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
FR | 27.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/38] | CZ | 27.06.2018 | |
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
IE | 29.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
FR | 27.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/37] | CZ | 27.06.2018 | |
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
IE | 29.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/26] | CZ | 27.06.2018 | |
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
IE | 29.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/24] | CZ | 27.06.2018 | |
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
IE | 29.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/21] | CZ | 27.06.2018 | |
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
IE | 29.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/19] | CZ | 27.06.2018 | |
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
IE | 29.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/17] | CZ | 27.06.2018 | |
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
LU | 29.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/15] | CZ | 27.06.2018 | |
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/12] | CZ | 27.06.2018 | |
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/11] | CZ | 27.06.2018 | |
EE | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
IT | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/10] | CZ | 27.06.2018 | |
EE | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/09] | EE | 27.06.2018 | |
FI | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/03] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
NL | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
Précédent [2018/52] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
Précédent [2018/51] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
Précédent [2018/49] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
Précédent [2018/47] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [DA]DE4230178 (SIEMENS AG [DE]) [DA] 1-18* the whole document *; | [X]WO9934302 (TRICONEX CORP [US]) [X] 1,2,4,12,14,16,17 * page 3 - page 12 *; | [X]WO2004072744 (SIEMENS AG [DE], et al) [X] 1,8,10,16,17 * page 1, line 7 - page 7, line 3 * | par le demandeur | WO9934302 | WO2004072744 |