EP1919958 - SYSTEME POUR CRIBLER LES CELLULES A LA RECHERCHE DE L'EXPRESSION ELEVEE D'UNE PROTEINE D'INTERET (POI) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.07.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2014 | Demande réputée retirée | publié le 13.08.2014 [2014/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud / CH | [2009/25] |
Précédent [2008/20] | Pour tous les Etats désignés Laboratoires Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud / CH | Inventeur(s) | 01 /
DUPRAZ, Philippe 25, chemin du Ferrage CH-1023 Crissier / CH | 02 /
KOBR, Michel 6A, route de Bremblens CH-1026 Echandens / CH | [2008/20] | Mandataire(s) | Merck Serono S.A. Intellectual Property Zone Industrielle de l'Ouriettaz 1170 Aubonne / CH | [N/P] |
Précédent [2008/20] | Merck Serono International S.A. Intellectual Property Intellectual Property Department 9, chemin des Mines 1202 Geneva / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 06778357.1 | 25.08.2006 | [2008/20] | WO2006EP65682 | Numéro de priorité, date | EP20050018634 | 26.08.2005 Format original publié: EP 05018634 | US20050714500P | 06.09.2005 Format original publié: US 714500 P | [2008/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007023184 | Date: | 01.03.2007 | Langue: | EN | [2007/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1919958 | Date: | 14.05.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.03.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.03.2007 | Classification | IPC: | C07K19/00, C12N15/62, C12N5/10, C12N15/63, G01N33/50 | [2008/20] | CPC: |
C12N9/1205 (EP,US);
C12N15/64 (EP,US);
C12N9/1029 (EP,US);
G01N33/5023 (EP,US);
C07K2319/20 (EP,US);
C07K2319/60 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/20] | Etats autorisant lextension | AL | 01.02.2008 | BA | 01.02.2008 | HR | 01.02.2008 | MK | 01.02.2008 | RS | 01.02.2008 | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUM SCREENING VON ZELLEN FÜR HOHE EXPRESSION EINES PROTEIN OF INTEREST (POI) | [2008/20] | Anglais: | SYSTEM FOR SCREENING CELLS FOR HIGH EXPRESSION OF A PROTEIN OF INTEREST (POI) | [2008/20] | Français: | SYSTEME POUR CRIBLER LES CELLULES A LA RECHERCHE DE L'EXPRESSION ELEVEE D'UNE PROTEINE D'INTERET (POI) | [2008/20] | Entrée dans la phase régionale | 01.02.2008 | Taxe nationale de base payée | 01.02.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.02.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.02.2008 | Requête en examen déposée [2008/20] | 07.10.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.04.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.03.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/33] | 03.04.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/33] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.10.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2013 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [DX]WO0153325 (UNIV CALIFORNIA [US]) [DX] 1-36 * Abstract; claims 13, 14, 17 and 24, 25, 26. *; | [YD]US2004115704 (DALY JOHN [AU]) [YD] 1-36 * Abstract; Ex. 18, Fig. 4b, claim 49. *; | [X]EP1564286 (UNIV LIEGE [BE]) [X] 1* Abstract; example 2, sequence 22. *; | [DY] - GRIFFIN B A ET AL, "Specific Covalent Labeling of Recombinant Protein Molecules Inside Live Cells", SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, US, (19980710), vol. 281, ISSN 0036-8075, pages 269 - 272, XP002257764 [DY] 1-36 * Abstract; Fig. 1, p. 271, col. 2, paragraph 3. * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.281.5374.269 | [DY] - BENNETT R P ET AL, "Fusion of green fluorescent protein with the Zeocin-resistance marker allows visual screening and drug selection of transfected eukaryotic cells", BIOTECHNIQUES, EATON PUBLISHING, NATICK, US, (199803), vol. 24, no. 3, ISSN 0736-6205, pages 478 - 482, XP002114401 [DY] 1-36 * Abstract;Fig. 1. * | Examen | WO2005028615 |