EP2041152 - COMPOSE D-GLUCOPYRANOSE 1-[3,5-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-4- HYDROXYBENZOATE] ET SES DERIVES, LEUR PREPARATION ET LEURS UTILISATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.12.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.12.2011 | Demande réputée retirée | publié le 25.01.2012 [2012/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RDW Pharma 24 Rue des Reservoirs 78000 Versailles / FR | [2009/14] | Inventeur(s) | 01 /
VACHY, Robert 24 rue des Réservoirs F-78000 Versailles / FR | [2009/14] | Mandataire(s) | Peaucelle, Chantal Cabinet Armengaud Aîné 3, Avenue Bugeaud 75116 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2010/09] | Peaucelle, Chantal Cabinet Armengaud Aîné 3, Avenue Bugeaud 75116 Paris / FR | ||
Précédent [2009/42] | de Saint-Palais, Arnaud Marie Cabinet Moutard 35 Rue de la Paroisse B.P. 20513 78005 Versailles Cedex / FR | ||
Précédent [2009/14] | de Saint-Palais, Arnaud Marie Cabinet Moutard, 35, rue de la Paroisse 78000 Versailles / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 06778681.4 | 23.06.2006 | [2009/14] | WO2006FR01486 | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008000920 | Date: | 03.01.2008 | Langue: | FR | [2008/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2041152 | Date: | 01.04.2009 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 03.01.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.01.2008 | Classification | IPC: | C07H13/08, C07C69/76, A61K31/235, A61P31/12 | [2009/14] | CPC: |
C07H13/08 (EP,US);
A61P31/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/14] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | D-GLUCOPYRANOSE-1-[3,5-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-4-HYDROXYBENZOAT]VERBINDUNG UND IHRE DERIVATE, DEREN HERSTELLUNG UND DEREN ANWENDUNGEN | [2009/14] | Anglais: | D-GLUCOPYRANOSE 1-[3,5-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-4-HYDROXYBENZOATE] COMPOUND AND ITS DERIVATIVES, PREPARATION THEREOF AND USES THEREOF | [2009/14] | Français: | COMPOSE D-GLUCOPYRANOSE 1-[3,5-BIS(1,1-DIMETHYLETHYL)-4- HYDROXYBENZOATE] ET SES DERIVES, LEUR PREPARATION ET LEURS UTILISATIONS | [2009/14] | Entrée dans la phase régionale | 23.01.2009 | Taxe nationale de base payée | 23.01.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.01.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.01.2009 | Requête en examen déposée [2009/14] | 12.10.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.02.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.03.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/04] | 08.09.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/04] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.10.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 23.01.2009 | 03   M06   Taxe payée le   10.03.2009 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR2721924 (FILECO SA [FR]) [A] 1 * page 3, line 18 - page 6, line 9 * * page 6, line 24 - line 25 * * example - * * page 21, line 5 - page 22, line 16 *; | [A]WO9208450 (FILECO SA [FR]) [A] 1 * the whole document * | par le demandeur | FR2721924 |