EP1925701 - CORPS SPONGIEUX, ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2008/22] | CORPS OU POUDRE STRUCTUREL(LE) SPONGIEUSE, ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | ||
[2010/44] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.06.2012 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8666 / JP | [2008/22] | Inventeur(s) | 01 /
NARUSE, Yoshihiro 10-A7-42, Sonoyama 2-chome, Otsu-shi Shiga, 5200842 / JP | 02 /
KONDO, Satoshi 1-31-17, Tsu-nishi, Kamakura-shi Kanagawa, 2480034 / JP | 03 /
NONAKA, Shuichi 10-B2-24, Sonoyama 2-chome Otsu-shi, Shiga 520-0842 / JP | 04 /
MIWA, Keishi 15-11, Tamagawa 4-chome, Setagaya-ku Tokyo 1580094 / JP | 05 /
MURAKAMI, Kakuji 1-54, Nakazawa 3-chome Ritto-shi, Shiga 520-3025 / JP | [2008/22] | Mandataire(s) | Webster, Jeremy Mark, et al Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Précédent [2008/22] | Webster, Jeremy Mark, et al Mewburn Ellis LLP York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06782411.0 | 07.08.2006 | [2008/22] | WO2006JP315569 | Numéro de priorité, date | JP20050231679 | 10.08.2005 Format original publié: JP 2005231679 | JP20050238325 | 19.08.2005 Format original publié: JP 2005238325 | [2008/22] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007018165 | Date: | 15.02.2007 | Langue: | JA | [2007/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1925701 | Date: | 28.05.2008 | Langue: | EN | [2008/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1925701 | Date: | 27.07.2011 | Langue: | EN | [2011/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 15.02.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.07.2009 | Classification | IPC: | D04H1/70, D04H1/42, A61K8/72, A61Q19/00, D21H13/00, D21H15/00, F26B3/12, F26B5/06 | [2009/35] | CPC: |
A61K8/02 (EP,US);
D04H1/732 (KR);
C08J9/36 (US);
A61K8/0208 (EP,US);
A61K8/72 (KR);
A61Q1/12 (EP,US);
A61Q19/00 (EP,KR,US);
C08J9/28 (US);
D04H1/42 (KR);
D21H13/10 (EP,US);
A61Q19/08 (EP,US);
C08J2323/12 (US);
C08J2367/03 (US);
C08J2377/02 (US);
C08J2381/04 (US);
Y10T428/298 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2008/22] | D04H1/70, D04H1/42, A61K8/72, A61Q19/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/22] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KÖRPER MIT SCHWAMMARTIGEM AUFBAU SOWIE HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2010/44] | Anglais: | SPONGE-LIKE STRUCTURAL BODY AND PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF | [2010/44] | Français: | CORPS SPONGIEUX, ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | [2010/44] |
Précédent [2008/22] | KÖRPER ODER PULVER MIT SCHWAMMARTIGEM AUFBAU SOWIE HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | ||
Précédent [2008/22] | SPONGE-LIKE STRUCTURAL BODY OR POWDER, AND PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF | ||
Précédent [2008/22] | CORPS OU POUDRE STRUCTUREL(LE) SPONGIEUSE, ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | Entrée dans la phase régionale | 15.02.2008 | Traduction produite | 28.02.2008 | Taxe nationale de base payée | 28.02.2008 | Taxe de recherche payée | 28.02.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.02.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.02.2008 | Requête en examen déposée [2008/22] | 23.10.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.08.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.10.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.02.2011 | Taxe de délivrance payée | 23.02.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.03.2010 | Opposition(s) | 02.05.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 27.07.2011 | BE | 27.07.2011 | CY | 27.07.2011 | CZ | 27.07.2011 | DK | 27.07.2011 | EE | 27.07.2011 | FI | 27.07.2011 | HU | 27.07.2011 | IT | 27.07.2011 | LT | 27.07.2011 | LV | 27.07.2011 | NL | 27.07.2011 | PL | 27.07.2011 | RO | 27.07.2011 | SE | 27.07.2011 | SI | 27.07.2011 | SK | 27.07.2011 | TR | 27.07.2011 | IE | 07.08.2011 | LU | 07.08.2011 | CH | 31.08.2011 | LI | 31.08.2011 | MC | 31.08.2011 | BG | 27.10.2011 | GR | 28.10.2011 | ES | 07.11.2011 | IS | 27.11.2011 | PT | 28.11.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
TR | 27.07.2011 | ||
IE | 07.08.2011 | ||
LU | 07.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
BG | 27.10.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
ES | 07.11.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
IE | 07.08.2011 | ||
LU | 07.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
BG | 27.10.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
ES | 07.11.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
IE | 07.08.2011 | ||
LU | 07.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
ES | 07.11.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
IE | 07.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
ES | 07.11.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/35] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
IE | 07.08.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/33] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
DK | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/23] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
EE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
IT | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
RO | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
SK | 27.07.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/21] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
CZ | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/20] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
CH | 31.08.2011 | ||
LI | 31.08.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/18] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
MC | 31.08.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/12] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
CY | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/11] | AT | 27.07.2011 | |
BE | 27.07.2011 | ||
FI | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
LV | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
PL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
SI | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/10] | BE | 27.07.2011 | |
FI | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
SE | 27.07.2011 | ||
GR | 28.10.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/09] | BE | 27.07.2011 | |
FI | 27.07.2011 | ||
LT | 27.07.2011 | ||
NL | 27.07.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | ||
PT | 28.11.2011 | ||
Précédent [2012/08] | LT | 27.07.2011 | |
NL | 27.07.2011 | ||
IS | 27.11.2011 | Citations: | Recherche | [A]EP0042253 (AVICON INC [US]) [A] 1,9,13* claim 1 *; | [X]JPH09263857 (SUZUKI MOTOR CO) [X] 1,13,17 * abstract; paragraph [0016] *; | [X]US2003165740 (EDWARDS STEPHEN JOHN [GB], et al) [X] 1 * claims 1,7 *; | [X]US2005095695 (SCHINDLER MELVIN S [US], et al) [X] 1-3,5,9,11-12 * paragraphs [0010] , [0012] - [0013] - [0036] - [0037] - [0040] , [0098]; claim 1 *; | [X]WO2005040495 (DU PONT [US], et al) [X] 1,4,6 * examples 1,15; claims 1,3; table 1 * |