EP1976579 - APPAREIL DE DIALYSE DOUBLE USAGE POUR TRAITEMENT DE COURTE DUREE ET TRAITEMENT A DOMICILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.06.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Renal Solutions, Inc. 770 Commonwealth Drive, Suite 101 Warrendale PA 15086 / US | [2008/41] | Inventeur(s) | 01 /
DeCOMO, Peter 202 Crescent Court Cranberry Township, PA 16066 / US | [2008/41] | Mandataire(s) | Harguth, Alexander Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Strasse 8 80807 München / DE | [2013/32] |
Précédent [2009/40] | Harguth, Alexander Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Strasse 8 80807 München / DE | ||
Précédent [2008/41] | Harguth, Alexander Fish & Richardson P.C. Regus Business Center Landsberger Strasse 155 80687 Munich / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06784511.5 | 31.05.2006 | [2008/41] | WO2006US21056 | Numéro de priorité, date | US20060757052P | 06.01.2006 Format original publié: US 757052 P | [2008/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007081384 | Date: | 19.07.2007 | Langue: | EN | [2007/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1976579 | Date: | 08.10.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.07.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1976579 | Date: | 07.08.2013 | Langue: | EN | [2013/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.07.2007 | Classification | IPC: | A61M1/14 | [2008/41] | CPC: |
A61M1/16 (EP,US);
A61M2205/3393 (EP);
A61M2205/502 (EP,US);
A61M2205/505 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/41] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DIALYSEGERÄT MIT DOPPELTER FUNKTION FÜR DIE AKUTBEHANDLUNG UND DIE BEHANDLUNG ZU HAUSE | [2008/41] | Anglais: | DUAL PURPOSE ACUTE AND HOME TREATMENT DIALYSIS MACHINE | [2008/41] | Français: | APPAREIL DE DIALYSE DOUBLE USAGE POUR TRAITEMENT DE COURTE DUREE ET TRAITEMENT A DOMICILE | [2008/41] | Entrée dans la phase régionale | 04.08.2008 | Taxe nationale de base payée | 04.08.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.08.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.08.2008 | Requête en examen déposée [2008/41] | 20.01.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.04.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.03.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.06.2013 | Taxe de délivrance payée | 24.06.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.01.2009 | Opposition(s) | 08.05.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 06.08.2008 | 03   M06   Taxe payée le   25.09.2008 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.05.2006 | AT | 07.08.2013 | BE | 07.08.2013 | BG | 07.08.2013 | CY | 07.08.2013 | CZ | 07.08.2013 | DK | 07.08.2013 | EE | 07.08.2013 | ES | 07.08.2013 | FI | 07.08.2013 | LT | 07.08.2013 | LV | 07.08.2013 | MC | 07.08.2013 | NL | 07.08.2013 | PL | 07.08.2013 | RO | 07.08.2013 | SI | 07.08.2013 | SK | 07.08.2013 | TR | 07.08.2013 | GR | 08.11.2013 | IS | 07.12.2013 | PT | 09.12.2013 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 31.05.2006 | |
AT | 07.08.2013 | ||
BE | 07.08.2013 | ||
BG | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
ES | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
MC | 07.08.2013 | ||
NL | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
BG | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
ES | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
MC | 07.08.2013 | ||
NL | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2015/09] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
ES | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
MC | 07.08.2013 | ||
NL | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
ES | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
NL | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/23] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
NL | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/22] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
NL | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
NL | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
NL | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 26.06.2013 | |
AT | 07.08.2013 | ||
BE | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
NL | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 26.06.2013 | |
AT | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
LV | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 26.06.2013 | |
AT | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 26.06.2013 | |
AT | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 07.08.2013 | |
LT | 07.08.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/08] | LT | 07.08.2013 | |
PT | 09.12.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5609770 (ZIMMERMAN ERIC [US], et al) [A] 9-14 * claims 26-30 *; | [A]WO9747336 (ALTHIN MEDICAL AB [SE], et al) [A] 9 * claim 1 *; | [I]US5776345 (TRUITT LORI A [US], et al) [I] 9-14 * column 13, line 17 - line 64; figure 1 *; | [XI]US5863421 (PETER FREDERICK H JR [US], et al) [X] 9,10,12-14 * column 22, line 21 - line 30 * * column 26, line 18 - line 53 * * column 34, line 40 - line 58 * * column 44, line 54 - column 45, line 33 * * figures 6,13 * [I] 11; | [A]EP1576972 (BRAUN MEDIZINTECHNOLOGIE GMBH [DE]) [A] 9* claim 7 * |