EP1896874 - OUTIL A RESISTIVITE MULTIFREQUENCE OU HAUTE FREQUENCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2015 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.08.2015 [2015/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Halliburton Energy Services, Inc. 10200 Bellaire Boulevard Houston, TX 77072 / US | Pour tous les Etats désignés Morys, Marian 835 Tremont Drive Downingtown, PA 19335 / US | Pour tous les Etats désignés Knizhnik, Sergei 92 Heritage Lane Exton, PA 19341 / US | Pour tous les Etats désignés Gallagher, William Francis, III 16 South Forge Manor Drive Phoenixville, PA 19460 / US | [N/P] |
Précédent [2008/11] | Pour tous les Etats désignés Halliburton Energy Services, Inc. 10200 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Morys, Marian 835 Tremont Drive Downingtown, PA 19335 / US | |||
Pour tous les Etats désignés Knizhnik, Sergei 92 Heritage Lane Exton, PA 19341 / US | |||
Pour tous les Etats désignés Gallagher, William Francis, III 16 South Forge Manor Drive Phoenixville, PA 19460 / US | Inventeur(s) | 01 /
MORYS, Marian 835 Tremont Drive Downingtown, PA 19335 / US | 02 /
KNIZHNIK, Sergei 92 Heritage Lane Exton, PA 19341 / US | 03 /
GALLAGHER, William, Francis, III 16 South Forge Manor Drive Phoenixville, PA 19460 / US | [2008/11] | Mandataire(s) | Jennings, Michael John, et al AA Thornton IP LLP 8th Floor, 125 Old Broad Street London EC2N 1AR / GB | [N/P] |
Précédent [2014/35] | Curtis, Philip Anthony A.A. Thornton & Co. 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | ||
Précédent [2008/11] | Curtis, Philip Anthony A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06785226.9 | 20.06.2006 | [2008/11] | WO2006US24056 | Numéro de priorité, date | US20050692301P | 20.06.2005 Format original publié: US 692301 P | [2008/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007002132 | Date: | 04.01.2007 | Langue: | EN | [2007/01] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1896874 | Date: | 12.03.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.01.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1896874 | Date: | 27.08.2014 | Langue: | EN | [2014/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 26.04.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.09.2011 | Classification | IPC: | G01R27/08, G01V3/24 | [2011/43] | CPC: |
G01R27/20 (EP,US);
G01V3/24 (EP,US)
|
Précédent IPC [2008/11] | G01V3/00, G01R27/08, G01N27/02 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/31] |
Précédent [2008/11] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | HOCHFREQUENTES ODER MULTIFREQUENTES WIDERSTANDSMESSGERÄT | [2013/26] | Anglais: | HIGH FREQUENCY OR MULTIFREQUENCY RESISTIVITY TOOL | [2008/11] | Français: | OUTIL A RESISTIVITE MULTIFREQUENCE OU HAUTE FREQUENCE | [2008/11] |
Précédent [2008/11] | HOCHFREQUENZ- ODER MULTIFREQUENZRESISTENTES WERKZEUG | Entrée dans la phase régionale | 17.01.2008 | Taxe nationale de base payée | 17.01.2008 | Taxe de recherche payée | 17.01.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.01.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.01.2008 | Requête en examen déposée [2008/11] | 21.01.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 27.02.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 29.03.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.11.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.05.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.06.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.10.2013 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 14.04.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.04.2014 | Taxe de délivrance payée | 25.04.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.04.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.11.2012 | Opposition(s) | 28.05.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2008 | 03   M06   Taxe payée le   20.08.2008 | 30.06.2009 | 04   M06   Taxe payée le   04.09.2009 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]GB2406650 (BAKER HUGHES INC [US]) [X] 1,4-10,13-17 * page 13, line 9 - page 14, line 12 * * page 15, line 14 - line 16 * * page 17, line 13 - page 18, line 6 * * figures 4,5,7,8 * [I] 2,3,11,12; | [X]US6373254 (DION DOMINIQUE [US], et al) [X] 1,9 * column 1, line 65 - line 67 *; | [A]US2002153897 (EVANS MARTIN TOWNLEY [GB], et al) [A] 1-17 * the whole document * | Recherche internationale | [X]US6809521 (TABAROVSKY LEONTY ABRAHAM [US], et al); | [Y]US5235285 (CLARK BRIAN [US], et al) |