EP1893097 - SUPPORT D OUTIL CHIRURGICAL DOTÉ DE PORTIONS D ENGAGEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Automated Medical Products Corporation 440 Cliff Road Sewaren, NJ 07077 / US | [2008/10] | Inventeur(s) | 01 /
LEES, John 1703 Park Avenue Richmond, Virginia 23220 / US | [2008/10] | Mandataire(s) | Holme Patent A/S Valbygårdsvej 33 2500 Valby / DK | [N/P] |
Précédent [2008/10] | Holme Patent A/S Vesterbrogade 20 1620 Copenhagen V / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 06785360.6 | 22.06.2006 | [2008/10] | WO2006US24343 | Numéro de priorité, date | US20050165064 | 24.06.2005 Format original publié: US 165064 | [2008/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007002312 | Date: | 04.01.2007 | Langue: | EN | [2007/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1893097 | Date: | 05.03.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.01.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1893097 | Date: | 08.09.2010 | Langue: | EN | [2010/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.01.2007 | Classification | IPC: | A61B17/02, A61B19/00 | [2008/10] | CPC: |
A61G13/101 (EP,US);
A61B17/02 (EP,US);
A61B90/50 (EP,US);
F16M11/10 (EP,US);
F16M13/02 (EP,US);
F16M2200/027 (EP,US);
Y10T279/17393 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/10] | Etats autorisant lextension | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HALTER FÜR CHIRURGISCHES INSTRUMENT MIT EINGRIFFSTEILEN | [2008/10] | Anglais: | SURGICAL TOOL HOLDER WITH ENGAGEMENT PORTIONS | [2008/10] | Français: | SUPPORT D OUTIL CHIRURGICAL DOTÉ DE PORTIONS D ENGAGEMENT | [2008/10] | Entrée dans la phase régionale | 19.12.2007 | Taxe nationale de base payée | 19.12.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.12.2007 | Requête en examen déposée [2008/10] | 28.10.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.05.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.09.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.06.2010 | Taxe de délivrance payée | 08.06.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.06.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2010 | 05   M06   Taxe payée le   29.07.2010 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.09.2010 | BE | 08.09.2010 | CY | 08.09.2010 | CZ | 08.09.2010 | DK | 08.09.2010 | EE | 08.09.2010 | FI | 08.09.2010 | HU | 08.09.2010 | LT | 08.09.2010 | LV | 08.09.2010 | NL | 08.09.2010 | PL | 08.09.2010 | RO | 08.09.2010 | SE | 08.09.2010 | SI | 08.09.2010 | SK | 08.09.2010 | TR | 08.09.2010 | BG | 08.12.2010 | GR | 09.12.2010 | ES | 19.12.2010 | IS | 08.01.2011 | PT | 10.01.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2013/42] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/40] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/29] | AT | 08.09.2010 | |
BE | 08.09.2010 | ||
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/23] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
Précédent [2011/18] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
GR | 09.12.2010 | ||
Précédent [2011/09] | AT | 08.09.2010 | |
LT | 08.09.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3339913 (ANDERSON EDGAR L) [A] 1* figures 22,23 *; | [DA]US4796846 (MEIER HANS [CH], et al) [DA] 1 * the whole document *; | [A]US5538215 (HOSEY DAVID P [US]) [A] 1 * column 6, line 64 - column 7, line 5; figures 1,2 *; | [DX]US6315260 (LEES JOHN [US]) [DX] 1-8,11-14 * column 2, line 21 - line 46; figures 1A,1B,2,3 *; | [X]US6598275 (KOLODY TIMOTHY [US], et al) [X] 1-8,11-14 * column 13, line 55 - column 15, line 20; figures 11a-11c * |