EP1926654 - PROCEDE ET DISPOSITIF POUR CONDUIRE UN VEHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.10.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.10.2010 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.11.2010 [2010/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Continental Teves AG & Co. oHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt / DE | [2008/23] | Inventeur(s) | 01 /
ISERMANN, Rolf Am Hermertsberg 2A 64342 Seeheim / DE | 02 /
SCHORN, Matthias Dornwegshöhstrasse 2 64367 Mühltal / DE | 03 /
ARBITMANN, Maxim Castillostrasse 1e 61348 Bad Homburg / DE | [2008/28] |
Précédent [2008/23] | 01 /
ISERMANN, Rolf Am Hermertsberg 2A 64342 Seeheim / DE | ||
02 /
SCHORN, Matthias Bohlenmühlenweg 14 64367 Maintal / DE | |||
03 /
ARBITMANN, Maxim Castillostrasse 1e 61348 Bad Homburg / DE | Mandataire(s) | Graf, Ulrich Continental Teves AG & Co.oHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt am Main / DE | [2008/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 06793568.4 | 15.09.2006 | [2008/23] | WO2006EP66422 | Numéro de priorité, date | DE20051044204 | 15.09.2005 Format original publié: DE102005044204 | DE20051044199 | 15.09.2005 Format original publié: DE102005044199 | DE20051044200 | 15.09.2005 Format original publié: DE102005044200 | DE20061004174 | 27.01.2006 Format original publié: DE102006004174 | DE20061034254 | 21.07.2006 Format original publié: DE102006034254 | DE20061034255 | 21.07.2006 Format original publié: DE102006034255 | DE20061036363 | 02.08.2006 Format original publié: DE102006036363 | [2008/23] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007031578 | Date: | 22.03.2007 | Langue: | DE | [2007/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1926654 | Date: | 04.06.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.03.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1926654 | Date: | 09.12.2009 | Langue: | DE | [2009/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.03.2007 | Classification | IPC: | B62D15/02 | [2008/23] | CPC: |
B62D15/0265 (EP,US);
B60W10/06 (EP,US);
B60W10/20 (EP,US);
B60W40/10 (EP,US);
B60W50/0097 (EP);
B60W2050/0025 (EP);
B60W2050/0031 (EP);
B60W2540/18 (EP);
B60W2554/4041 (EP,US);
B60W30/09 (EP,US);
B60W30/10 (EP,US);
B60W30/16 (EP,US);
Y02T10/40 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR [2008/42] |
Précédent [2008/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM LENKEN EINES KRAFTFAHRZEUGS | [2008/23] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR STEERING A MOTOR VEHICLE | [2008/23] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR CONDUIRE UN VEHICULE | [2008/23] | Entrée dans la phase régionale | 15.04.2008 | Taxe nationale de base payée | 15.04.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.04.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.04.2008 | Requête en examen déposée [2008/23] | 16.04.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 26.05.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 24.07.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.10.2009 | Taxe de délivrance payée | 27.10.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.09.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE2042429 (VOLKSWAGENWERK AG, 3180 WOLFSBURG) [A] 1-13 * page 8, paragraph 2 * * page 10, paragraphs 2,3 ** page 15, paragraph 3; figure -; claim - *; | [A]DE3830790 (FREUND ECKHARD [DE]) [A] 1-13 * page 2, lines 50-56 * * page 3, lines 43-60; figure -; claim - *; | [A]DE3830747 (FREUND ECKHARD [DE]) [A] 1-13 * page 3, lines 50-62 * * page 10, lines 40-68; figure -; claim - *; | [A]DE10312513 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [A] 1-13 * paragraphs [0007] , [0010] , [0019] , [0020] , [0029] , [0031]; figure -; claim - * |