EP2004003 - CHAMBRE JETABLE À PARFUM SUR BOUCLE POUR OREILLE PERCÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.07.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2011 | Demande réputée retirée | publié le 24.08.2011 [2011/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robbins-Sullivan, Kathryn S. 2650 Mission Street Suite 209 San Marino CA 91108 / US | [2008/52] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2008/52] | Mandataire(s) | Lunt, Mark George Francis HGF Limited Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | [N/P] |
Précédent [2008/52] | Lunt, Mark George Francis Harrison Goddard Foote Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06801932.2 | 18.08.2006 | [2008/52] | WO2006US32467 | Numéro de priorité, date | US20060328598 | 11.01.2006 Format original publié: US 328598 | [2008/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007081405 | Date: | 19.07.2007 | Langue: | EN | [2007/29] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2004003 | Date: | 24.12.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.07.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 11.10.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.07.2009 | Classification | IPC: | A44C15/00, A44C7/00 | [2009/34] | CPC: |
A61L9/12 (EP,US);
A44C15/002 (EP,US);
A44C7/00 (EP,US);
A61L9/042 (EP,US)
|
Précédent IPC [2008/52] | A44C13/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/52] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINWEGDUFTKAMMER FÜR OHRRINGE | [2008/52] | Anglais: | DISPOSABLE PIERCED EARRING FRAGRANCE CHAMBER | [2008/52] | Français: | CHAMBRE JETABLE À PARFUM SUR BOUCLE POUR OREILLE PERCÉE | [2008/52] | Entrée dans la phase régionale | 24.10.2008 | Taxe nationale de base payée | 24.10.2008 | Taxe de recherche payée | 24.10.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.10.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.10.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.10.2008 | Requête en examen déposée [2008/52] | 02.12.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.03.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.10.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.02.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/34] | 31.03.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/34] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.12.2009 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de recherche | 24.10.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.10.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 12.11.2008 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 24.10.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.10.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 12.11.2008 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 24.10.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.10.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 12.11.2008 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 24.10.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.10.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 12.11.2008 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2008 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [Y]US2003061831 (TSUTSUMI YOJI [JP]); | [Y]US5031419 (GELMAN EMANUEL [US]) | par le demandeur | US4159631 | US4353370 | US4452052 | US6662596 | US152197 |