EP1943432 - FREINS A CALES A ELEMENTS DE CALE DEPLACES EN SENS OPPOSES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.10.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.10.2009 | Demande réputée retirée | publié le 02.12.2009 [2009/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/31] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Précédent [2008/29] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
VENUS, Rainer Albertstrasse 10 93138 Lappersdorf / DE | [2008/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 06807714.8 | 02.11.2006 | [2008/29] | WO2006EP68034 | Numéro de priorité, date | DE20051052689 | 04.11.2005 Format original publié: DE102005052689 | [2008/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007051818 | Date: | 10.05.2007 | Langue: | DE | [2007/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1943432 | Date: | 16.07.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.05.2007 | Classification | IPC: | F16D55/226, F16D65/18 | [2008/29] | CPC: |
F16D55/226 (EP);
F16D2125/22 (EP);
F16D2127/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/29] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KEILBREMSE MIT GEGENLÄUFIG BEWEGTEN KEILELEMENTEN | [2008/29] | Anglais: | WEDGE BRAKE HAVING WEDGE ELEMENTS WHICH ARE MOVED IN OPPOSITE DIRECTIONS | [2008/29] | Français: | FREINS A CALES A ELEMENTS DE CALE DEPLACES EN SENS OPPOSES | [2008/29] | Entrée dans la phase régionale | 05.05.2008 | Taxe nationale de base payée | 05.05.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.05.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.05.2008 | Requête en examen déposée [2008/29] | 30.01.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.06.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/49] | 14.07.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO0210609 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]; BAUMANN DIETMAR [DE]; SCHMIDT HANNIEL [DE]; VO) [A] 1 * page 8, line 26 - page 9, line 19; figure . *; | [A]DE2052496 (KELSEY HAYES CO) [A] 1 * page 6, paragraph 2 - page 7, paragraph 2; figure 3 *; | [A]WO0225137 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]; BAUMANN DIETMAR [DE]; SCHMIDT HANNIEL [DE]; VO) [A] 1,6,7 * page 10, line 24 - line 31; figure 2 *; | [AP]DE102005030618 (KNORR BREMSE SYSTEME [DE]) [AP] 1,6 * abstract * |