EP1955300 - APPAREIL POUR ACTIONNER UN DISPOSITIF DE SECURITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 21.12.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.12.2018 | Retrait de la demande | publié le 23.01.2019 [2019/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fireco Limited Newell House 31 High Street Brighton BN2 1RP, West Sussex / GB | [2008/33] | Inventeur(s) | 01 /
PURSSEY, Neil, Kenneth Newall House 31 High Street Brighton BN2 1RP East Sussex / GB | [2008/33] | Mandataire(s) | Kramer, Dani, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2014/25] | Kramer, Dani, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | ||
Précédent [2008/33] | Murray, Elisabeth Anne, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06808561.2 | 16.11.2006 | [2008/33] | WO2006GB04272 | Numéro de priorité, date | GB20050023375 | 16.11.2005 Format original publié: GB 0523375 | [2008/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007057672 | Date: | 24.05.2007 | Langue: | EN | [2007/21] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1955300 | Date: | 13.08.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.08.2007 | Classification | IPC: | G08B17/00, E05F3/22 | [2008/33] | CPC: |
G08B17/00 (EP,GB);
E05C17/446 (EP,GB);
E05C17/56 (EP,GB);
G08B13/1672 (EP);
E05B17/0087 (EP);
E05B2047/0015 (EP);
E05B2047/0016 (EP);
E05B2047/0023 (EP);
E05B47/0012 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/33] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM BETÄTIGEN EINER SICHERHEITSEINRICHTUNG | [2008/33] | Anglais: | APPARATUS FOR ACTUATING A SAFETY DEVICE | [2008/33] | Français: | APPAREIL POUR ACTIONNER UN DISPOSITIF DE SECURITE | [2008/33] | Entrée dans la phase régionale | 05.06.2008 | Taxe nationale de base payée | 05.06.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.06.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.06.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.06.2008 | Requête en examen déposée [2008/33] | 11.11.2011 | Observations des tiers | 05.01.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.08.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 30.10.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2013 | Observations des tiers | 24.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.02.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.12.2018 | Demande retirée par le demandeur [2019/04] | 17.12.2018 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 18.01.2019 | 18.01.2019 | Date des procédures orales (annulées) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.01.2012 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 30.10.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 30.10.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 09.11.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 29.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 29.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2011 | 06   M06   Taxe payée le   27.04.2012 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US3777423 (COULTER G, et al); | [XAY]US4464651 (DUHAME DEAN C [US]); | [DXY]US4520503 (KIRST JOHN A [US], et al); | [A]US4691783 (STERN GEOFFREY S [IL], et al); | [XA]WO0171308 (OPTIMA SOLUTIONS UK LTD [GB], et al) | Examen | US5878530 | autre | US5638047 | US5878530 | US6249221 |