21.12.2018 |
Retrait de la demande |
publié le 23.01.2019 [2019/04] |
17.12.2018 |
Nouvelle entrée: date d'annulation de la procédure orale |
|
03.12.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
22.05.2018 |
Nouvelle entrée: date de la procédure orale |
|
01.12.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.11.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
01.12.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.12.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
16.05.2014 |
Changement - mandataire |
publié le 18.06.2014 [2014/25] |
05.02.2014 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
04.12.2013 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
03.12.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.07.2013 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
05.02.2013 |
Changement: observations des tiers |
|
05.02.2013 |
Nouvelle entrée: observations des tiers |
|
04.12.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.11.2012 |
Nouvelle entrée: décision relative à une requête en poursuite de la procédure |
|
05.11.2012 |
Nouvelle entrée: réception d'une requête en poursuite de la procédure |
|
05.11.2012 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de requête en poursuite de la procédure |
|
31.10.2012 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
20.08.2012 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
29.06.2012 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 01.08.2012 [2012/31] |
16.05.2012 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
04.05.2012 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: paiement de la taxe |
|
04.05.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.01.2012 |
Premier rapport d'examen |
|
05.01.2012 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
30.12.2011 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
14.11.2011 |
Nouvelle entrée: observations des tiers |
|
08.11.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.12.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
22.11.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
11.07.2008 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 13.08.2008 [2008/33] |
11.07.2008 |
Requête en examen présentée |
publié le 13.08.2008 [2008/33] |
02.07.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.06.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.06.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.06.2008 |
Modification par le demandeur |
|
06.06.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.08.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
17.07.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.05.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.12.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|