EP2097317 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PROPULSION VECTORIELLE AVEC COMMANDE INDÉPENDANTE DE TROIS AXES DE TRANSLATION ET DE TROIS AXES DE ROTATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.10.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.10.2015 | Demande réputée retirée | publié le 18.11.2015 [2015/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Raposo, Severino, Manuel, Oliveira Rua Teresa Gomes Nº 24 3º Esquerdo 2725-177 Mem Martins / PT | [2009/37] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2009/37] | Mandataire(s) | Alves Moreira, Pedro RCF Protecting Innovation, S.A. Rua Tomás Ribeiro N° 45 - 2° 1050-225 Lisbon / PT | [N/P] |
Précédent [2009/37] | Alves Moreira, Pedro Rua do Patrocinio, 94 1399-019 Lisbon / PT | Numéro de la demande, date de dépôt | 06812877.6 | 02.11.2006 | [2009/37] | WO2006PT00026 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008054234 | Date: | 08.05.2008 | Langue: | EN | [2008/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2097317 | Date: | 09.09.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.05.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.05.2008 | Classification | IPC: | B64C29/00, B64C27/82 | [2009/37] | CPC: |
B64C29/0033 (EP,US);
A63H23/00 (EP,US);
A63H27/00 (EP,US);
B63G8/08 (EP,US);
B63G8/16 (EP,US);
B64C27/82 (EP,US);
B64U30/26 (EP,US);
B64U30/297 (EP,US);
B64U50/18 (EP,US);
G05D1/0858 (EP,US);
B64U10/13 (EP);
B64U10/20 (EP,US);
B64U30/10 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/37] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VEKTORANTRIEB MIT UNABHÄNGIGER STEUERUNG VON DREI TRANSLATIONS- UND DREI DREHACHSEN | [2009/37] | Anglais: | SYSTEM AND PROCESS OF VECTOR PROPULSION WITH INDEPENDENT CONTROL OF THREE TRANSLATION AND THREE ROTATION AXIS | [2009/37] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PROPULSION VECTORIELLE AVEC COMMANDE INDÉPENDANTE DE TROIS AXES DE TRANSLATION ET DE TROIS AXES DE ROTATION | [2009/37] | Entrée dans la phase régionale | 16.04.2009 | Taxe nationale de base payée | 16.04.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.04.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.03.2008 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.04.2009 | Requête en examen déposée [2009/37] | 02.06.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/47] | 02.07.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2009 | 04   M06   Taxe payée le   31.12.2009 | 30.11.2014 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR1257191 (VERTOL AIRCRAFT CORP); | [A]FR1287816 (BOEING CO); | [X]FR2104709 (DOMERGUE PAUL [FR]); | [A]US2004026563 (MOLLER PAUL S [US]); | [DA]US6719244 (GRESS GARY ROBERT [CA]); | [A]US2006226281 (WALTON JOH-PAUL C [US]) | par le demandeur | US1851764 | US3106369 | US3141633 | US3544042 | US5419514 | US6607161 | US6708920 | US6719244 | US6808140 | US6892980 |