EP1955286 - TACHYGRAPHE CONÇU POUR UN VEHICULE AUTOMOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.10.2017 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.11.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | [2016/50] |
Précédent [2008/33] | Pour tous les Etats désignés Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | Inventeur(s) | 01 /
HUG, Klaus Kappelenstr. 16 78727 Oberndorf / DE | 02 /
HÜGLE, Axel Almendstr. 9 78120 Furtwangen / DE | 03 /
KIRNER, Herbert Mühleschweg 11 78052 Villingen-Schwenningen / DE | 04 /
SÄGER, Benjamin Brunnenstr. 26 78050 Villingen-Schwenningen / DE | 05 /
TRAMPERT, Harald Spiesshornstr. 13 78054 Villingen-Schwenningen / DE | 06 /
WAHLER, Torsten Scheffelstr. 4/4 78073 Bad Dürrheim / DE | [2008/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 06819159.2 | 26.10.2006 | [2008/33] | WO2006EP67821 | Numéro de priorité, date | DE20051056605 | 28.11.2005 Format original publié: DE102005056605 | [2008/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007060076 | Date: | 31.05.2007 | Langue: | DE | [2007/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1955286 | Date: | 13.08.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 31.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1955286 | Date: | 14.12.2016 | Langue: | DE | [2016/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.05.2007 | Classification | IPC: | G07C7/00 | [2008/33] | CPC: |
G07C7/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/50] |
Précédent [2008/33] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FAHRTSCHREIBER FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG | [2008/33] | Anglais: | TACHOGRAPH FOR A MOTOR VEHICLE | [2008/33] | Français: | TACHYGRAPHE CONÇU POUR UN VEHICULE AUTOMOBILE | [2008/33] | Entrée dans la phase régionale | 17.04.2008 | Taxe nationale de base payée | 17.04.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.04.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.05.2007 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 17.04.2008 | Requête en examen déposée [2008/33] | 01.07.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2016 | Taxe de délivrance payée | 28.10.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.10.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.07.2016 | Opposition(s) | 15.09.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 02.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 31.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.10.2006 | CY | 14.12.2016 | CZ | 14.12.2016 | DK | 14.12.2016 | EE | 14.12.2016 | ES | 14.12.2016 | FI | 14.12.2016 | IT | 14.12.2016 | LT | 14.12.2016 | LV | 14.12.2016 | MC | 14.12.2016 | NL | 14.12.2016 | PL | 14.12.2016 | RO | 14.12.2016 | SE | 14.12.2016 | SI | 14.12.2016 | SK | 14.12.2016 | TR | 14.12.2016 | BG | 14.03.2017 | GR | 15.03.2017 | IS | 14.04.2017 | PT | 14.04.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/46] | HU | 26.10.2006 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 26.10.2006 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/29] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/14] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/01] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/41] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/35] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/31] | FI | 14.12.2016 | |
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/28] | FI | 14.12.2016 | |
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 14.12.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2005090087 (SIEMENS AG [DE], et al) [X] 1,2 * abstract * * page 9, line 11 - line 31; figure 7 *; | [A]EP1139102 (MANNESMANN VDO AG [DE]) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]WO2004100077 (SIEMENS AG [DE], et al) |