EP1929083 - Matériau multicouche [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2008/24] | PROCEDE DE TRAITEMENT D'UN MATERIAU NANOFIBREUX, ET COMPOSITION DUDIT MATERIAU NANOFIBREUX | ||
[2013/51] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.03.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AT | publié le 16.12.2015 [2015/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Curamik Electronics GmbH Am Stadtwald 2 92676 Eschenbach / DE | [2011/20] |
Précédent [2008/24] | Pour tous les Etats désignés Electrovac AG Aufeldgasse 37- 39 3400 Klosterneuburg / AT | Inventeur(s) | 01 /
TSE, Ka Chun Room 3619 Ming Yat House Kin Ming Estate Tiu Keng Leng NT Hong Kong / CN | 02 /
TANG, Ben, Zhong Flat 4A, Tower 12 Senior Staff Quarters HKUST Clear Water Bay Kowloon Hong Kong / CN | [2014/21] |
Précédent [2008/24] | 01 /
TSE, Ka Chun Room 3619 Ming Yat House Kin Ming Estate Tiu Keng Leng NT Hong Kong / CN | ||
02 /
TANG, Ben, Zhong Flat 4A, Tower 12 Senior Staff Quarters HKUST Clear Water Bay Kowloon Hong Kong / CN | Mandataire(s) | Glück Kritzenberger Patentanwälte PartGmbB Franz-Mayer-Str. 16a 93053 Regensburg / DE | [N/P] |
Précédent [2013/13] | Graf Glück Kritzenberger Hermann-Köhl-Strasse 2a 93049 Regensburg / DE | ||
Précédent [2012/10] | Graf Glück Habersack Kritzenberger Hermann-Köhl-Straße 2a 93049 Regensburg / DE | ||
Précédent [2009/30] | Graf, Helmut, et al Patentanwälte Graf Wasmeier Glück Postfach 10 08 26 93008 Regensburg / DE | ||
Précédent [2008/24] | Graf, Helmut, et al Patentanwälte Graf Wasmeier Glück Postfach 10 08 26 93008 Regensburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06820833.9 | 17.08.2006 | [2008/24] | WO2006IB03056 | Numéro de priorité, date | DE20051046262 | 27.09.2005 Format original publié: DE102005046262 | DE20051062182 | 23.12.2005 Format original publié: DE102005062182 | DE20061032688 | 13.07.2006 Format original publié: DE102006032688 | DE20061037185 | 09.08.2006 Format original publié: DE102006037185 | [2008/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007036805 | Date: | 05.04.2007 | Langue: | DE | [2007/14] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1929083 | Date: | 11.06.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.04.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1929083 | Date: | 21.05.2014 | Langue: | DE | [2014/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.08.2007 | Classification | IPC: | D06M11/83, D06M11/09, D06M11/55, D06M11/64, D01F11/00, D01F11/12, D01F11/14 | [2013/51] | CPC: |
D06M11/83 (EP,US);
B82Y30/00 (EP,US);
B82Y40/00 (EP,US);
C01B32/168 (EP,US);
C04B35/62847 (EP,US);
C04B35/62876 (EP,US);
C04B35/62892 (EP,US);
C04B35/63452 (EP,US);
C04B35/6346 (EP,US);
C04B35/6455 (EP,US);
C04B37/028 (EP,US);
C08J5/005 (EP,US);
D01F11/10 (EP,US);
D01F11/12 (EP,US);
D01F11/14 (EP,US);
D06M11/09 (EP,US);
D06M11/55 (EP,US);
D06M11/64 (EP,US);
B32B2311/12 (EP,US);
C04B2235/3272 (EP,US);
C04B2235/408 (EP,US);
C04B2235/5248 (EP,US);
C04B2235/5288 (EP,US);
C04B2237/343 (EP,US);
C04B2237/368 (EP,US);
C04B2237/407 (EP,US);
C08J2379/00 (EP,US);
Y10T428/238 (EP,US);
Y10T428/24074 (EP,US);
Y10T428/24174 (EP,US);
Y10T428/24994 (EP,US);
Y10T428/249948 (EP,US);
Y10T428/25 (EP,US);
Y10T428/2998 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2008/24] | D06M11/83, D06M11/09 | Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, PL [2008/43] |
Précédent [2008/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Mehrschichtmaterial | [2013/51] | Anglais: | Multilayer material | [2013/51] | Français: | Matériau multicouche | [2013/51] |
Précédent [2008/24] | VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON NANOFASERMATERIAL SOWIE ZUSAMMENSETZUNG AUS NANOFASERMATERIAL | ||
Précédent [2008/24] | METHOD FOR TREATING NANOFIBER MATERIAL AND COMPOSITION OF NANOFIBER MATERIAL | ||
Précédent [2008/24] | PROCEDE DE TRAITEMENT D'UN MATERIAU NANOFIBREUX, ET COMPOSITION DUDIT MATERIAU NANOFIBREUX | Entrée dans la phase régionale | 27.03.2008 | Taxe nationale de base payée | 27.03.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.03.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.03.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/24] | 29.04.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 06.06.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 01.09.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.03.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.08.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.02.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.05.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.11.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.03.2014 | Taxe de délivrance payée | 26.03.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.04.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.09.2009 | Opposition(s) | 24.02.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | PL | 21.05.2014 | AT | 17.08.2014 | [2015/51] |
Précédent [2014/50] | PL | 21.05.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [XD]WO2004114404 (CURAMIK ELECTRONICS GMBH [DE], et al) [XD] 1-8,10,44,49,50,52-55,57,59-62,65 * page 9, paragraph LETZER - page 10, paragraph 1; claim - *; | [X]WO02075018 (ELECTROVAC [AT], et al) [X] 1 * the whole document *; | [X]JP2004183127 ; | [X]JP2005200732 (UNIV SHINSHU, et al) [X] 1 * abstract *; | [XY]WO2005028174 (UNIV RICE WILLIAM M [US], et al) [X] 1,2,10,15-20,24,25,44,47-49,52,53 * paragraphs [0016] - [0021]; claim - * * paragraphs [0006] , [0056] , [0057] * [Y] 74; | [X]WO2005040265 (DU PONT [US], et al) [X] 1,2,9,15,24-31,44,52-56,66 * page 6, line 6 - page 7, line 30; claim - *; | [Y]WO2004102659 (CURAMIK ELECTRONICS GMBH [DE], et al) [Y] 74 * the whole document * | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2004, no. 51, Database accession no. 2004-528117, XP002421409 & JP2004183127 A 20040702 (ACHILLES CORP KK) [X] 1 * the whole document * | par le demandeur | WO2004114404 | WO02075018 | WO2005028174 | WO2005040265 |