EP1951365 - SYSTEME DE MODULATION DE DEMARCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2008/32] | SYSTEME ET PROCEDE DE MODULATION DE DEMARCHE | ||
[2017/12] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.08.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.09.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.08.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 01.07.2020 [2020/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bioness Neuromodulation Ltd 19 Hacharoshet Street 43654 Raanana / IL | [2008/46] |
Précédent [2008/32] | Pour tous les Etats désignés N.E.S.S. Neuromuscular Electrical Stimulation Systems Ltd. 19 Ha'haroshet Street, P.O. Box 2500, Industrial Zone Ra'anana 43654 / IL | Inventeur(s) | 01 /
DAR, Amit P.o.box 193 40692 Kfar Hess / IL | 02 /
SHALEV, Yossef Hatikva 3 43506 Raanana / IL | 03 /
BAR-OR, Jonathan Gush-halav 67 37044 Pardes Hanna / IL | 04 /
NATHAN, Roger Zamenhof 25a 46592 Herzlia B / IL | [2008/32] | Mandataire(s) | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2017/40] |
Précédent [2009/52] | Haley, Stephen Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Précédent [2008/32] | Haley, Stephen Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06821561.5 | 16.11.2006 | [2008/32] | WO2006IL01326 | Numéro de priorité, date | US20050736858P | 16.11.2005 Format original publié: US 736858 P | US20060380430 | 27.04.2006 Format original publié: US 380430 | US20060552997 | 26.10.2006 Format original publié: US 552997 | [2008/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007057899 | Date: | 24.05.2007 | Langue: | EN | [2007/21] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1951365 | Date: | 06.08.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1951365 | Date: | 04.10.2017 | Langue: | EN | [2017/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 26.05.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.12.2013 | Classification | IPC: | A61N1/18, A61N1/04, A61N1/36 | [2014/03] | CPC: |
A61N1/36003 (EP,KR);
A61N1/0452 (KR);
A61N1/0456 (KR);
A61N1/0484 (EP,KR);
A61N1/36014 (KR)
|
Précédent IPC [2008/32] | A61N1/18 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/40] |
Précédent [2008/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GANGMODULATIONSSYSTEM | [2017/12] | Anglais: | GAIT MODULATION SYSTEM | [2017/12] | Français: | SYSTEME DE MODULATION DE DEMARCHE | [2017/12] |
Précédent [2008/32] | GANGMODULATIONSSYSTEM UND VERFAHREN | ||
Précédent [2008/32] | GAIT MODULATION SYSTEM AND METHOD | ||
Précédent [2008/32] | SYSTEME ET PROCEDE DE MODULATION DE DEMARCHE | Entrée dans la phase régionale | 13.06.2008 | Taxe nationale de base payée | 13.06.2008 | Taxe de recherche payée | 13.06.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.06.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.06.2008 | Requête en examen déposée [2008/32] | 18.07.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.03.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.07.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 18.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 18.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.08.2017 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 23.08.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.03.2017 | Opposition(s) | 05.07.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 10.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 10.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.11.2006 | AT | 04.10.2017 | CY | 04.10.2017 | CZ | 04.10.2017 | EE | 04.10.2017 | ES | 04.10.2017 | FI | 04.10.2017 | IT | 04.10.2017 | LT | 04.10.2017 | LV | 04.10.2017 | MC | 04.10.2017 | NL | 04.10.2017 | PL | 04.10.2017 | PT | 04.10.2017 | RO | 04.10.2017 | SI | 04.10.2017 | SK | 04.10.2017 | TR | 04.10.2017 | IE | 16.11.2017 | LU | 16.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | BG | 04.01.2018 | GR | 05.01.2018 | IS | 04.02.2018 | [2020/27] |
Précédent [2020/16] | HU | 16.11.2006 | |
AT | 04.10.2017 | ||
CY | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
TR | 04.10.2017 | ||
IE | 16.11.2017 | ||
LU | 16.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 16.11.2006 | |
AT | 04.10.2017 | ||
CY | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
IE | 16.11.2017 | ||
LU | 16.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 16.11.2006 | |
AT | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
IE | 16.11.2017 | ||
LU | 16.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
IE | 16.11.2017 | ||
LU | 16.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
IE | 16.11.2017 | ||
LU | 16.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
IE | 16.11.2017 | ||
LU | 16.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/41] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
LU | 16.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
LU | 16.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/38] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
LU | 16.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/36] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 04.10.2017 | |
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 04.10.2017 | |
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 04.10.2017 | |
FI | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
Précédent [2018/17] | NL | 04.10.2017 | Citations: | Recherche | [A]US2004082979 (TONG KAI-YU [HK], et al) [A] 1-24 * figures 3-6 * * paragraph [0047] - paragraph [0053] *; | [Y]US2003114892 (NATHAN ROGER H [IL], et al) [Y] 1-24 * the whole document *; | [Y]US5643332 (STEIN RICHARD B [CA]) [Y] 1-24 * the whole document *; | [Y]US2005192645 (STEIN RICHARD B [CA], et al) [Y] 9 * the whole document *; | [Y]US2003114893 (NATHAN ROGER H [IL], et al) [Y] 11-13 * the whole document * | Recherche internationale | [X]US2003114892 (NATHAN ROGER H [IL], et al); | [Y]US5643332 (STEIN RICHARD B [CA]); | [Y]US2005192645 (STEIN RICHARD B [CA], et al); | [Y]US2003114893 (NATHAN ROGER H [IL], et al); | [Y]US2005085708 (FAUVER MARK E [US], et al); | [Y]US6019877 (DUPELLE MICHAEL R [US], et al) |