EP1948077 - LEST INTRAGASTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.12.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ReShape Medical, Inc. 236 Avenida Fabricante, Suite 201 San Clemente, CA 92672 / US | [2016/44] |
Précédent [2016/14] | Pour tous les Etats désignés ReShape Medical Corporation 236 Avenida Fabricante, Suite 201 San Clemente CA 92672 / US | ||
Précédent [2015/52] | Pour tous les Etats désignés ReShape Medical Corporation 26429 Rancho Parkway South Suite 140 Lake Forest, CA 92630 / US | ||
Précédent [2008/31] | Pour tous les Etats désignés ReShape Medical Corporation 26429 Rancho Parkway South Suite 140 Lake Forest, CA 92630 / US | Inventeur(s) | 01 /
CRAGG, Andrew, H. 5024 Bruce Place Edina, MN 55424 / US | 02 /
QUIJANO, Rodolfo, C. 27451 Lost Trail Laguna Hills, CA 92653 / US | 03 /
PURKAIT, Bobby 2995 East Valley Road Santa Barbara, CA 93108 / US | 04 /
TU, Hosheng 15 Riez Newport Beach, California 92657 / US | [2008/31] | Mandataire(s) | Stephen, Robert John, et al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [N/P] |
Précédent [2015/52] | Stephen, Robert John, et al Olswang LLP 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | ||
Précédent [2008/31] | Stephen, Robert John, et al Olswang 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06827314.3 | 31.10.2006 | [2008/31] | WO2006US42711 | Numéro de priorité, date | US20050263302 | 31.10.2005 Format original publié: US 263302 | US20050262614 | 31.10.2005 Format original publié: US 262614 | US20050315925 | 22.12.2005 Format original publié: US 315925 | [2008/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007053707 | Date: | 10.05.2007 | Langue: | EN | [2007/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1948077 | Date: | 30.07.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1948077 | Date: | 23.12.2015 | Langue: | EN | [2015/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 10.05.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.08.2014 | Classification | IPC: | A61F2/04, A61F5/00 | [2014/36] | CPC: |
A61F5/003 (EP);
A61F5/0033 (EP);
A61F5/0036 (EP);
A61F5/0043 (EP);
A61F2002/044 (EP);
A61F2005/002 (EP);
A61F2005/0023 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2008/31] | A61F2/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/52] |
Précédent [2008/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INTRAGASTRISCHER RAUMFÜLLER | [2008/31] | Anglais: | INTRAGASTRIC SPACE FILLER | [2008/31] | Français: | LEST INTRAGASTRIQUE | [2008/31] | Entrée dans la phase régionale | 30.05.2008 | Taxe nationale de base payée | 30.05.2008 | Taxe de recherche payée | 30.05.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.05.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.05.2008 | Requête en examen déposée [2008/31] | 07.07.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.10.2015 | Taxe de délivrance payée | 30.10.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.10.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP15198773.2 / EP3056173 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.07.2015 | Opposition(s) | 26.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/48] | 26.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.10.2006 | BG | 23.12.2015 | CY | 23.12.2015 | CZ | 23.12.2015 | EE | 23.12.2015 | FI | 23.12.2015 | LT | 23.12.2015 | LV | 23.12.2015 | MC | 23.12.2015 | PL | 23.12.2015 | RO | 23.12.2015 | SI | 23.12.2015 | SK | 23.12.2015 | IS | 23.04.2016 | [2018/38] |
Précédent [2018/28] | HU | 31.10.2006 | |
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
Précédent [2017/13] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
Précédent [2016/38] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 23.12.2015 | |
FI | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
Précédent [2016/25] | FI | 23.12.2015 | |
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
Précédent [2016/24] | FI | 23.12.2015 | |
LT | 23.12.2015 | ||
Précédent [2016/20] | LT | 23.12.2015 | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]US2004186502 ; | [A]US6746460 ; | [A]US4485805 ; | [A]US2005119674 |