EP1948530 - INGREDIENT DE BOISSON CONTENANT UNE CAPSULE POSSEDANT PLUSIEURS COMPARTIMENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Opposition rejetée Statut actualisé le 13.12.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 27.07.2022 [2022/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Société des Produits Nestlé S.A. Entre-deux-Villes 1800 Vevey / CH | [2019/28] |
Précédent [2017/42] | Pour tous les Etats désignés Nestec S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | ||
Précédent [2008/31] | Pour tous les Etats désignés Nestec S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | Inventeur(s) | 01 /
MANDRALIS, Zenon, Ioannis Ch. de la Rochette 10 CH-1071 Chexbres / CH | 02 /
DENISART, Jean-Paul Ch. de la Jaque 15 CH-1093 La Conversion / CH | 03 /
WARD, Tony 18 Forest Grove York Yorkshire YO31 1BL / GB | 04 /
GAILLARD, Julien No 522 Jiu Shi West suburb Garden Quing Pu Xu Jing No 168 Lao Quing ping Rd Post code Shanghai 201702 / CN | [2012/22] |
Précédent [2008/31] | 01 /
MANDRALIS, Zenon, Ioannis Ch. de la Rochette 10 CH-1071 Chexbres / CH | ||
02 /
DENISART, Jean-Paul Ch. de la Jaque 15 CH-1093 La Conversion / CH | |||
03 /
WARD, Tony 18 Forest Grove York Yorkshire YO31 1BL / GB | |||
04 /
GAILLARD, Julien No 522 Jiu Shi West suburb Garden Quing Pu Xu Jing No 168 Lao Quing ping Rd Post code Shanghai 201702 / CN | Mandataire(s) | Rupp, Christian, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/26] | Rupp, Christian, et al Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | ||
Précédent [2012/28] | Borne, Patrice Daniel Nestec S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | ||
Précédent [2009/29] | Borne, Patrice Daniel Nestec S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | ||
Précédent [2008/31] | Borne, Patrice Daniel Nestec S.A. IP Department Avenue Nestlé 55 1800 Vevey / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 06829938.7 | 06.11.2006 | [2008/31] | WO2006EP68121 | Numéro de priorité, date | EP20050024566 | 10.11.2005 Format original publié: EP 05024566 | [2008/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007054479 | Date: | 18.05.2007 | Langue: | EN | [2007/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1948530 | Date: | 30.07.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1948530 | Date: | 11.07.2012 | Langue: | EN | [2012/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.05.2007 | Classification | IPC: | B65D85/804, A23F5/24 | [2012/18] | Données CPC non encore disponibles |
Précédent IPC [2008/31] | B65D81/00, A47J31/40, A23F5/24 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/31] | Etats autorisant lextension | AL | 10.06.2008 | BA | 10.06.2008 | HR | 10.06.2008 | MK | 10.06.2008 | RS | 10.06.2008 | Titre | Allemand: | GETRÄNKEZUSATZ MIT EINER KAPSEL MIT MEHREREN FÄCHERN | [2008/31] | Anglais: | BEVERAGE INGREDIENT CONTAINING CAPSULE HAVING SEVERAL COMPARTMENTS | [2008/31] | Français: | INGREDIENT DE BOISSON CONTENANT UNE CAPSULE POSSEDANT PLUSIEURS COMPARTIMENTS | [2008/31] | Entrée dans la phase régionale | 10.06.2008 | Taxe nationale de base payée | 10.06.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.06.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.06.2008 | Requête en examen déposée [2008/31] | 01.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.10.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.03.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.05.2012 | Taxe de délivrance payée | 29.05.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.09.2008 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
11.04.2013
ADMISSIBLE Mondelez Global LLC Three Parkway North Deerfield, IL 60015 / US Mandataire de l'opposant Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | 02
11.04.2013
ADMISSIBLE Barzanò & Zanardo Roma S.p.A. Via Piemonte 26 00187 Roma / IT Mandataire de l'opposant Santi, Filippo Barzanò & Zanardo Roma S.p.A. Via Piemonte 26 00187 Roma / IT | [N/P] |
Précédent [2013/21] | |||
Opposant(s) | 01
11.04.2013
ADMISSIBLE Mondelez Global LLC Three Parkway North Deerfield, IL 60015 / US Mandataire de l'opposant Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Grays Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
02
11.04.2013
ADMISSIBLE Barzanò & Zanardo Roma S.p.A. Via Piemonte 26 00187 Roma / IT Mandataire de l'opposant Santi, Filippo Barzano' & Zanardo Roma S.p.A. Via Piemonte 26 00187 Roma / IT | 06.06.2013 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 28.11.2013 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 05.03.2015 | Date des procédures orales | 08.04.2015 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 08.04.2015 | Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition | 02.12.2019 | Effet juridique du rejet de l'opposition [2020/03] | Recours après opposition | 22.05.2015 | Recours reçu No. T1177/15 | 18.08.2015 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 02.12.2019 | Résultat de la procédure de recours : recours de l'opposant retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 11.07.2012 | EE | 11.07.2012 | LT | 11.07.2012 | LV | 11.07.2012 | LU | 06.11.2012 | IS | 11.11.2012 | MC | 30.11.2012 | AT | 06.11.2017 | CZ | 06.11.2017 | FI | 06.11.2017 | IE | 06.11.2017 | PL | 06.11.2017 | RO | 06.11.2017 | SK | 06.11.2017 | TR | 06.11.2017 | HU | 07.11.2017 | SE | 07.11.2017 | SI | 07.11.2017 | BE | 30.11.2017 | DK | 30.11.2017 | NL | 01.12.2017 | PT | 07.05.2018 | GR | 04.06.2018 | BG | 05.06.2018 | [2022/30] |
Précédent [2019/22] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
AT | 06.11.2017 | ||
CZ | 06.11.2017 | ||
FI | 06.11.2017 | ||
IE | 06.11.2017 | ||
PL | 06.11.2017 | ||
RO | 06.11.2017 | ||
SK | 06.11.2017 | ||
HU | 07.11.2017 | ||
SE | 07.11.2017 | ||
SI | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
DK | 30.11.2017 | ||
NL | 01.12.2017 | ||
PT | 07.05.2018 | ||
GR | 04.06.2018 | ||
BG | 05.06.2018 | ||
Précédent [2019/11] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
AT | 06.11.2017 | ||
CZ | 06.11.2017 | ||
FI | 06.11.2017 | ||
IE | 06.11.2017 | ||
RO | 06.11.2017 | ||
SK | 06.11.2017 | ||
HU | 07.11.2017 | ||
SE | 07.11.2017 | ||
SI | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
DK | 30.11.2017 | ||
NL | 01.12.2017 | ||
PT | 07.05.2018 | ||
GR | 04.06.2018 | ||
BG | 05.06.2018 | ||
Précédent [2018/51] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
AT | 06.11.2017 | ||
CZ | 06.11.2017 | ||
FI | 06.11.2017 | ||
IE | 06.11.2017 | ||
RO | 06.11.2017 | ||
SK | 06.11.2017 | ||
HU | 07.11.2017 | ||
SE | 07.11.2017 | ||
SI | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
DK | 30.11.2017 | ||
NL | 01.12.2017 | ||
PT | 07.05.2018 | ||
GR | 04.06.2018 | ||
Précédent [2018/50] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
AT | 06.11.2017 | ||
CZ | 06.11.2017 | ||
FI | 06.11.2017 | ||
IE | 06.11.2017 | ||
RO | 06.11.2017 | ||
SK | 06.11.2017 | ||
HU | 07.11.2017 | ||
SE | 07.11.2017 | ||
SI | 07.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
NL | 01.12.2017 | ||
PT | 07.05.2018 | ||
GR | 04.06.2018 | ||
Précédent [2018/45] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
AT | 06.11.2017 | ||
CZ | 06.11.2017 | ||
FI | 06.11.2017 | ||
IE | 06.11.2017 | ||
RO | 06.11.2017 | ||
SK | 06.11.2017 | ||
HU | 07.11.2017 | ||
SE | 07.11.2017 | ||
SI | 07.11.2017 | ||
NL | 01.12.2017 | ||
PT | 07.05.2018 | ||
GR | 04.06.2018 | ||
Précédent [2018/40] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
AT | 06.11.2017 | ||
CZ | 06.11.2017 | ||
FI | 06.11.2017 | ||
RO | 06.11.2017 | ||
SK | 06.11.2017 | ||
HU | 07.11.2017 | ||
SE | 07.11.2017 | ||
SI | 07.11.2017 | ||
PT | 07.05.2018 | ||
GR | 04.06.2018 | ||
Précédent [2018/38] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
AT | 06.11.2017 | ||
CZ | 06.11.2017 | ||
FI | 06.11.2017 | ||
SK | 06.11.2017 | ||
SI | 07.11.2017 | ||
PT | 07.05.2018 | ||
GR | 04.06.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
CZ | 06.11.2017 | ||
FI | 06.11.2017 | ||
SK | 06.11.2017 | ||
SI | 07.11.2017 | ||
PT | 07.05.2018 | ||
GR | 04.06.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
CZ | 06.11.2017 | ||
FI | 06.11.2017 | ||
SK | 06.11.2017 | ||
PT | 07.05.2018 | ||
Précédent [2014/27] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
LU | 06.11.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
Précédent [2014/21] | CY | 11.07.2012 | |
EE | 11.07.2012 | ||
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
Précédent [2013/11] | CY | 11.07.2012 | |
LT | 11.07.2012 | ||
LV | 11.07.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
Précédent [2013/10] | CY | 11.07.2012 | |
LT | 11.07.2012 | ||
IS | 11.11.2012 | ||
Précédent [2013/08] | LT | 11.07.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]FR1503185 (UNILEVER NV) [X] 1,2,4,6,16-18,20,22-26,28 * figure - * [A] 3; | [X]EP0245575 (GREITHER PETER) [X] 1,2,4,6,16-18,20,22-26,28 * figure 1; claims 1-8 *; | [A]WO9733482 (NESTLE SA [CH]) [A] 1-9,16,20,22-26,28* claims 1,3 *; | [X]WO9940829 (HAYDON JAMES ANDREW [IE]) [X] 1,6,17,18,22-28 * figure 8 *; | [A]DE19838637 (DABELOW JUERGEN [DE]) [A] 1,6,17,18,20,22,28 * column 3, line 49 - line 54; figure 2 *; | [A]GB2372735 (DEMETRIOU GEORGE [GB], et al) [A] 1-3,5,6,17,18,20,22,25,28 * abstract * * page 4, line 1 - line 3; figure 1 *; | [A]WO2004026091 (NESTEC SA [CH], et al) [A] 1,17,18,20,22,28,30 * abstract * * page 9, paragraph 1; figure 1; claims 14,23 *; | [A]WO2004071899 (IMA SPA [IT], et al) [A] 1-3,5,6,17,18,20,22,25,28,30 * figures 3,5 * |