EP1964659 - PROCEDE DE PRODUCTION D'UNE FEUILLE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION DE FEUILLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.10.2013 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.10.2013 | Retrait de la demande | publié le 13.11.2013 [2013/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TORAY INDUSTRIES, INC. 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8666 / JP | [2008/36] | Inventeur(s) | 01 /
TERAO, Jiro 16-A1-15, Takehana Jizojiminami-cho Yamashina-ku Kyoto-shi Kyoto 607-8088 / JP | [2008/36] | Mandataire(s) | Hager, Thomas Johannes Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/36] | Hager, Thomas Johannes Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06833688.2 | 30.11.2006 | [2008/36] | WO2006JP323885 | Numéro de priorité, date | JP20050345354 | 30.11.2005 Format original publié: JP 2005345354 | [2008/36] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007063927 | Date: | 07.06.2007 | Langue: | JA | [2007/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1964659 | Date: | 03.09.2008 | Langue: | EN | [2008/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.06.2007 | Classification | IPC: | B29C47/16, B29C47/92, B29L7/00 | [2008/36] | CPC: |
B29C55/143 (EP,US);
B29C48/92 (EP,KR,US);
B29C48/08 (EP,US);
B29C48/251 (EP,US);
B29C48/91 (EP,US);
B29C48/914 (EP,US);
B29C55/08 (EP,US);
B29C55/12 (EP,US);
B29C2948/92066 (EP,US);
B29C2948/92076 (EP,US);
B29C2948/92152 (EP,US);
B29C2948/92171 (EP,US);
B29C2948/9219 (EP,US);
B29C2948/92428 (EP,US);
B29C2948/92438 (EP,US);
B29C2948/92447 (EP,US);
B29C2948/92523 (EP,US);
B29C2948/926 (EP,US);
B29C2948/92647 (EP,US);
B29C2948/92666 (EP,US);
B29C2948/92685 (EP,US);
B29C2948/92695 (EP,US);
B29C2948/92904 (EP,US);
B29C2948/92923 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/36] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON FOLIEN UND FOLIENHERSTELLUNGSVORRICHTUNG | [2008/36] | Anglais: | METHOD OF PRODUCING SHEET AND SHEET PRODUCING DEVICE | [2008/36] | Français: | PROCEDE DE PRODUCTION D'UNE FEUILLE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION DE FEUILLES | [2008/36] | Entrée dans la phase régionale | 17.06.2008 | Traduction produite | 17.06.2008 | Taxe nationale de base payée | 17.06.2008 | Taxe de recherche payée | 17.06.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.06.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.06.2008 | Requête en examen déposée [2008/36] | 07.10.2013 | Demande retirée par le demandeur [2013/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |