EP1982540 - SYSTEMES ET PROCEDES POUR FAIRE OBSERVER DES REGLES FONDEES SUR UN CONTENU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 14.03.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.03.2014 | Rejet de la demande | publié le 16.04.2014 [2014/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés McAfee, Inc. 3965 Freedom Circle Santa Clara, CA 95054 / US | [N/P] |
Précédent [2010/19] | Pour tous les Etats désignés McAfee, Inc. 3965 Freedom Circle Santa Clara, CA 95054 / US | ||
Précédent [2008/43] | Pour tous les Etats désignés SECURE COMPUTING CORPORATION 2340 Energy Park Drive St. Paul, MN 55108 / US | Inventeur(s) | 01 /
JUDGE, Paul 3172 Ashford Dunwoody Road Atlanta, GA 30319 / US | 02 /
SCHNECK, Phyllis, Adele 3221 Gables Way Atlanta, GA 30329 / US | 03 /
YANG, Weilai 1185 South Bethany Creek Drive Alpharetta, GA 30004 / US | 04 /
ZDZIARSKI, Jonathan, Alexander 32 West Drive Bedford, NH 03110 / US | [2009/06] |
Précédent [2008/43] | 01 /
JUDGE, Paul 10090 Jones Bridge Road Unit 3 Alpharetta, GA 30022 / US | ||
02 /
SCHNECK, Phyllis, Adele 3221 Gables Way Atlanta, GA 30329 / US | |||
03 /
YANG, Weilai 1185 South Bethany Creek Drive Alpharetta, GA 30004 / US | |||
04 /
ZDZIARSKI, Jonathan, Alexander 3069 Heritage Road Milledgeville, GA 31061 / US | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J., et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/03] | Goddar, Heinz J., et al Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Précédent [2008/43] | Lang, Johannes Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler, Postfach 86 06 20 81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06839820.5 | 10.11.2006 | [2008/43] | WO2006US60771 | Numéro de priorité, date | US20050736121P | 10.11.2005 Format original publié: US 736121 P | US20060383347 | 15.05.2006 Format original publié: US 383347 | [2008/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007059428 | Date: | 24.05.2007 | Langue: | EN | [2007/21] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1982540 | Date: | 22.10.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.04.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.12.2010 | Classification | IPC: | H04L12/58 | [2011/01] | CPC: |
H04L63/0263 (EP,US);
H04L51/212 (EP,US);
H04L47/10 (US)
|
Précédent IPC [2008/43] | H04Q7/22 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/43] | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN FÜR DIE INHALTSBASIERTE RICHTLINIENEINHALTUNG | [2008/43] | Anglais: | CONTENT-BASED POLICY COMPLIANCE SYSTEMS AND METHODS | [2008/43] | Français: | SYSTEMES ET PROCEDES POUR FAIRE OBSERVER DES REGLES FONDEES SUR UN CONTENU | [2008/43] | Entrée dans la phase régionale | 09.06.2008 | Taxe nationale de base payée | 26.08.2008 | Taxe de recherche payée | 09.06.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.06.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.06.2008 | Requête en examen déposée [2008/43] | 21.07.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 30.06.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.10.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.02.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.2013 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2014/16] | 19.11.2013 | Date des procédures orales | 25.11.2013 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2014/16] | 25.11.2013 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.10.2011 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de recherche | 01.09.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.09.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO02082293 (PURDUE PHARMA LP [US], et al) [A] 4-6,20,21,26* the whole document *; | [X]WO2004061698 (ACTIVESTATE CORP [CA], et al) [X] 1-31 * the whole document *; | [A]US2005160148 (YU TONNY [US]) [A] 1-31 * the whole document *; | [X]US2005204001 (STEIN TZVI [IL], et al) [X] 1-31 * the whole document *; | [A]WO2005086437 (KONINKL KPN NV [NL], et al) [A] 1-31 * the whole document * | Recherche internationale | [A]US6161130 (HORVITZ ERIC [US], et al); | [X]US2005102366 (KIRSCH STEVEN T [US]); | [A]US6941348 (PETRY SCOTT M [US], et al) |