EP1951155 - VALVE ARTIFICIELLE DESTINEE A ETRE IMPLANTEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.03.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.12.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.03.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.06.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.01.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.09.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.05.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 16.06.2023 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.07.2023 [2023/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MedicalTree Patents Ltd. Sir Temi Zammit Buildings Malta Life Sciences Park SGN3000, San Gwann / MT | [2021/01] |
Précédent [2008/34] | Pour tous les Etats désignés Thoraxica AG Zugerstrasse 74 6341 Baar / CH | ||
Précédent [2008/32] | Pour tous les Etats désignés Prosthesica AG Zugerstrasse 74 6341 Baar / CH | Inventeur(s) | 01 /
FORSELL, Peter Aegeristrasse 66 CH-6300 Zug / CH | [2008/32] | Mandataire(s) | Klunker IP Patentanwälte PartG mbB Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [2021/19] |
Précédent [2008/39] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | ||
Précédent [2008/32] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstraße 106 D-80797 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06840922.6 | 27.10.2006 | [2008/32] | WO2006EP10379 | Numéro de priorité, date | US20050732477P | 02.11.2005 Format original publié: US 732477 P | [2008/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007051568 | Date: | 10.05.2007 | Langue: | EN | [2007/19] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1951155 | Date: | 06.08.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1951155 | Date: | 12.05.2021 | Langue: | EN | [2021/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.06.2007 | Classification | IPC: | A61F2/24 | [2008/32] | CPC: |
A61F2/2421 (EP,US);
A61F2/2475 (EP,US);
A61F2250/0001 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2021/19] |
Précédent [2008/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KÜNSTLICHES VENTIL ZUR IMPLANTATION | [2008/32] | Anglais: | ARTIFICIAL VALVE FOR IMPLANTATION | [2008/32] | Français: | VALVE ARTIFICIELLE DESTINEE A ETRE IMPLANTEE | [2008/32] | Entrée dans la phase régionale | 30.05.2008 | Taxe nationale de base payée | 30.05.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.05.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.05.2008 | Requête en examen déposée [2008/32] | 18.06.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.10.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.01.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.08.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.12.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.12.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.01.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.06.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.09.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 03.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.04.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 18.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.10.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 03.03.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.07.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 03.12.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.04.2021 | Taxe de délivrance payée | 01.04.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.04.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP12188184.1 / EP2545885 | EP21200132.5 / EP3967273 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.10.2010 | Opposition(s) | 15.02.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 31.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 02.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 31.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 31.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 02.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2014 | 09   M06   Taxe payée le   30.04.2015 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.10.2006 | AT | 12.05.2021 | CY | 12.05.2021 | CZ | 12.05.2021 | DK | 12.05.2021 | EE | 12.05.2021 | FI | 12.05.2021 | LT | 12.05.2021 | LV | 12.05.2021 | MC | 12.05.2021 | PL | 12.05.2021 | RO | 12.05.2021 | SE | 12.05.2021 | SI | 12.05.2021 | SK | 12.05.2021 | BG | 12.08.2021 | GR | 13.08.2021 | IS | 12.09.2021 | PT | 13.09.2021 | LU | 27.10.2021 | [2023/29] |
Précédent [2023/24] | AT | 12.05.2021 | |
CY | 12.05.2021 | ||
CZ | 12.05.2021 | ||
DK | 12.05.2021 | ||
EE | 12.05.2021 | ||
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
MC | 12.05.2021 | ||
PL | 12.05.2021 | ||
RO | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
SI | 12.05.2021 | ||
SK | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
IS | 12.09.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
LU | 27.10.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 12.05.2021 | |
CZ | 12.05.2021 | ||
DK | 12.05.2021 | ||
EE | 12.05.2021 | ||
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
MC | 12.05.2021 | ||
PL | 12.05.2021 | ||
RO | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
SI | 12.05.2021 | ||
SK | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
IS | 12.09.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
LU | 27.10.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 12.05.2021 | |
CZ | 12.05.2021 | ||
DK | 12.05.2021 | ||
EE | 12.05.2021 | ||
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
MC | 12.05.2021 | ||
PL | 12.05.2021 | ||
RO | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
SI | 12.05.2021 | ||
SK | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
IS | 12.09.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AT | 12.05.2021 | |
CZ | 12.05.2021 | ||
DK | 12.05.2021 | ||
EE | 12.05.2021 | ||
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
PL | 12.05.2021 | ||
RO | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
SI | 12.05.2021 | ||
SK | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
IS | 12.09.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 12.05.2021 | |
CZ | 12.05.2021 | ||
DK | 12.05.2021 | ||
EE | 12.05.2021 | ||
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
PL | 12.05.2021 | ||
RO | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
SK | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
IS | 12.09.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 12.05.2021 | |
CZ | 12.05.2021 | ||
DK | 12.05.2021 | ||
EE | 12.05.2021 | ||
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
PL | 12.05.2021 | ||
RO | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
SK | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 12.05.2021 | |
CZ | 12.05.2021 | ||
DK | 12.05.2021 | ||
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
PL | 12.05.2021 | ||
RO | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
SK | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
IS | 12.09.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 12.05.2021 | |
CZ | 12.05.2021 | ||
DK | 12.05.2021 | ||
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
PL | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
IS | 12.09.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 12.05.2021 | |
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
PL | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
IS | 12.09.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 12.05.2021 | |
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
IS | 12.09.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 12.05.2021 | |
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
PT | 13.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 12.05.2021 | |
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
LV | 12.05.2021 | ||
SE | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
GR | 13.08.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 12.05.2021 | |
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | ||
BG | 12.08.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 12.05.2021 | |
FI | 12.05.2021 | ||
LT | 12.05.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]GB1194358 (MEARS DANA CHRISTOPHER [US]) [X] 1-5,7,8,10,14-24 * page 1, line 15 - line 38 * * page 1, line 86 - page 2, line 9 * * page 2, line 10 - line 16 * * page 2, line 69 - line 70 * * page 2, line 72 - line 76 * * page 3, line 31 - line 55 * * page 3, line 68 - line 73 * * page 3, line 104 - line 105 * * page 3, line 115 - page 4, line 5 * * figures 1-5 * [A] 6,9,11,12,25,32,94; | [A]WO8401282 (COHEN FRED MICHAEL) [A] 1,44,66,94 * abstract * * figures 1,2 *; | [A]EP1514526 (EDWARDS LIFESCIENCES CORP [US]) [A] 1 * abstract ** figures 1-3 * |