EP1941624 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'ELIMINATION ITÉRATIVE D'INTERFÉRENCE DES TRAJETS MULTIPLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2008/28] | SYSTEME ET PROCEDE D'ANNULATION DE BROUILLAGE SUR TRAJETS MULTIPLES ITERATIVE | ||
[2010/39] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.12.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [2008/28] | Inventeur(s) | 01 /
HOU, Jilei, Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
SORIAGA, Joseph B. Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
SMEE, John Edward 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
CHEN, Jinghu, Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2008/38] |
Précédent [2008/36] | 01 /
HOU, Jilei, Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | ||
02 /
SORIAGA, Joseph B. Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
03 /
SMEE, John Edward 5340 Toscana Way, f-406 San Diego, California 92122 / US | |||
04 /
CHEN, Jinghu, Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
Précédent [2008/33] | 01 /
HOU, Jilei, Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | ||
02 /
SORIAGA, Joseph B. 8950 Costa Verde Boulevard, 4330 San Diego, California 92122 / US | |||
03 /
SMEE, John Edward 5340 Toscana Way, f-406 San Diego, California 92122 / US | |||
04 /
CHEN, Jinghu, Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
Précédent [2008/28] | 01 /
HOU, Jilei 1014 Beacon Bay Drive Carlsbad, California 92009 / US | ||
02 /
SORIAGA, Joseph B. 8950 Costa Verde Boulevard, 4330 San Diego, California 92122 / US | |||
03 /
SMEE, John Edward 5340 Toscana Way, f-406 San Diego, California 92122 / US | |||
04 /
CHEN, Jinghu 8155 Cargill Avenue, 2 San Diego, California 92122 / US | Mandataire(s) | Gates, Marie Christina Esther, et al Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | [N/P] |
Précédent [2008/28] | Gates, Marie Christina Esther, et al Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06846144.1 | 24.10.2006 | [2008/28] | WO2006US60203 | Numéro de priorité, date | US20050730224P | 24.10.2005 Format original publié: US 730224 P | US20060407570 | 19.04.2006 Format original publié: US 407570 | [2008/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007051111 | Date: | 03.05.2007 | Langue: | EN | [2007/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1941624 | Date: | 09.07.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.05.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1941624 | Date: | 02.02.2011 | Langue: | EN | [2011/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.05.2007 | Classification | IPC: | H04B1/707 | [2008/28] | CPC: |
H04B1/7085 (EP,US);
H04B1/7117 (EP,KR,US);
H04B1/71072 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/28] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ITERATIVEN ELIMINIERUNG VON MEHRPFAD-INTERFERENZEN | [2010/39] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR ITERATIVE MULTIPATH INTERFERENCE CANCELLATION | [2010/39] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'ELIMINATION ITÉRATIVE D'INTERFÉRENCE DES TRAJETS MULTIPLES | [2010/39] |
Précédent [2008/28] | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR UNTERBRECHUNG EINER ITERATIVEN MEHRPFAD-SCHNITTSTELLE | ||
Précédent [2008/28] | ITERATIVE MULTIPATH INTERFACE CONCELLATION SYSTEM AND METHOD | ||
Précédent [2008/28] | SYSTEME ET PROCEDE D'ANNULATION DE BROUILLAGE SUR TRAJETS MULTIPLES ITERATIVE | Entrée dans la phase régionale | 14.03.2008 | Taxe nationale de base payée | 14.03.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.03.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/28] | 31.07.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.09.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.09.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.12.2010 | Taxe de délivrance payée | 14.12.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.11.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 02.02.2011 | BE | 02.02.2011 | CY | 02.02.2011 | CZ | 02.02.2011 | DK | 02.02.2011 | EE | 02.02.2011 | FI | 02.02.2011 | HU | 02.02.2011 | IT | 02.02.2011 | LT | 02.02.2011 | LV | 02.02.2011 | NL | 02.02.2011 | PL | 02.02.2011 | RO | 02.02.2011 | SE | 02.02.2011 | SI | 02.02.2011 | SK | 02.02.2011 | TR | 02.02.2011 | BG | 02.05.2011 | GR | 03.05.2011 | ES | 13.05.2011 | IS | 02.06.2011 | PT | 02.06.2011 | IE | 24.10.2011 | LU | 24.10.2011 | CH | 31.10.2011 | LI | 31.10.2011 | MC | 31.10.2011 | FR | 02.11.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 02.02.2011 | |
BE | 02.02.2011 | ||
CY | 02.02.2011 | ||
CZ | 02.02.2011 | ||
DK | 02.02.2011 | ||
EE | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
IT | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
NL | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
RO | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
SK | 02.02.2011 | ||
TR | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
IE | 24.10.2011 | ||
LU | 24.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
FR | 02.11.2011 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 02.02.2011 | |
BE | 02.02.2011 | ||
CY | 02.02.2011 | ||
CZ | 02.02.2011 | ||
DK | 02.02.2011 | ||
EE | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
IT | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
NL | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
RO | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
SK | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
IE | 24.10.2011 | ||
LU | 24.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
FR | 02.11.2011 | ||
Précédent [2012/47] | AT | 02.02.2011 | |
BE | 02.02.2011 | ||
CY | 02.02.2011 | ||
CZ | 02.02.2011 | ||
DK | 02.02.2011 | ||
EE | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
IT | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
NL | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
RO | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
SK | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
IE | 24.10.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
FR | 02.11.2011 | ||
Précédent [2012/37] | AT | 02.02.2011 | |
BE | 02.02.2011 | ||
CY | 02.02.2011 | ||
CZ | 02.02.2011 | ||
DK | 02.02.2011 | ||
EE | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
IT | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
NL | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
RO | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
SK | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
FR | 02.11.2011 | ||
Précédent [2012/33] | AT | 02.02.2011 | |
BE | 02.02.2011 | ||
CY | 02.02.2011 | ||
CZ | 02.02.2011 | ||
DK | 02.02.2011 | ||
EE | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
IT | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
NL | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
RO | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
SK | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
CH | 31.10.2011 | ||
LI | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Précédent [2012/24] | AT | 02.02.2011 | |
BE | 02.02.2011 | ||
CY | 02.02.2011 | ||
CZ | 02.02.2011 | ||
DK | 02.02.2011 | ||
EE | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
IT | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
NL | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
RO | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
SK | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Précédent [2011/50] | AT | 02.02.2011 | |
BE | 02.02.2011 | ||
CY | 02.02.2011 | ||
CZ | 02.02.2011 | ||
DK | 02.02.2011 | ||
EE | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
NL | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
RO | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
SK | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
Précédent [2011/47] | AT | 02.02.2011 | |
BE | 02.02.2011 | ||
CY | 02.02.2011 | ||
DK | 02.02.2011 | ||
EE | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
NL | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
Précédent [2011/38] | AT | 02.02.2011 | |
BE | 02.02.2011 | ||
CY | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
NL | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
Précédent [2011/37] | BE | 02.02.2011 | |
CY | 02.02.2011 | ||
FI | 02.02.2011 | ||
LT | 02.02.2011 | ||
LV | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
SI | 02.02.2011 | ||
BG | 02.05.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | ||
Précédent [2011/36] | LT | 02.02.2011 | |
LV | 02.02.2011 | ||
PL | 02.02.2011 | ||
SE | 02.02.2011 | ||
GR | 03.05.2011 | ||
ES | 13.05.2011 | ||
IS | 02.06.2011 | ||
PT | 02.06.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]WO02080432 (NOKIA CORP [FI], et al) [X] 1-4,6-15,17-29 * page 7, line 28 - line 34 * * page 10, line 14 - line 17 * * page 10, line 29 - line 35 * * page 11, line 27 - page 12, line 12 * * page 12, line 21 - line 27 * * figures 1,2 * * page 10, line 21 - line 24 * [Y] 5,16; | [Y]EP1365518 (NOKIA CORP [FI]) [Y] 5,16 * paragraphs [0030] , [0033] * * figure 1 *; | [XY] - MIKI N ET AL, "Multipath interference canceller using soft-decision replica combined with hybrid ARQ in W-CDMA forward link", VTC FALL 2001. IEEE 54TH. VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE. PROCEEDINGS. ATLANTIC CITY, NJ, OCT. 7 - 11, 2001, IEEE VEHICULAR TECHNOLGY CONFERENCE, NEW YORK, NY : IEEE, US, (20011007), VOL. 1 OF 4. CONF. 54, ISBN 0-7803-7005-8, pages 1922 - 1926, XP010562300 [X] 1-4,6-15,17-29 * figures 2,3 * * page 1923, column L * [Y] 5,16 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/VTC.2001.956536 | [X] - YUHONG WANG ET AL, "Multipath interference cancellation scheme for multicode cdma systems in multipath fading channels", WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE, 2004. WCNC. 2004 IEEE ATLANTA, GA, USA 21-25 MARCH 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20040321), vol. 3, ISBN 0-7803-8344-3, pages 1817 - 1822, XP010708215 [X] 1-4,8-15,19-25,28,29 * sections 3.1 and 3.2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/WCNC.2004.1311829 |