EP1961100 - PROTECTION, COMMANDE ET SURVEILLANCE D'OBJETS MULTIPLES DANS UN MEME DISPOSITIF ELECTRONIQUE INTELLIGENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.02.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.02.2014 | Demande réputée retirée | publié le 26.03.2014 [2014/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB Technology Ltd Affolternstrasse 44 8050 Zürich / CH | [2008/35] | Inventeur(s) | 01 /
FORSMAN, Sören Skälbygatan 73 S-724 76 Västerås / SE | [2008/35] | Mandataire(s) | Kock, Ina ABB AB Intellectual Property Ingenjör Bååths Gata 11 721 83 Västerås / SE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Kock, Ina ABB AB Legal Affairs and Compliance/ Intellectual Property Forskargränd 7 721 78 Västerås / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06847305.7 | 15.12.2006 | [2008/35] | WO2006IB04103 | Numéro de priorité, date | US20050750388P | 15.12.2005 Format original publié: US 750388 P | [2008/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007069096 | Date: | 21.06.2007 | Langue: | EN | [2007/25] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1961100 | Date: | 27.08.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.06.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 11.10.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.08.2012 | Classification | IPC: | H02J13/00 | [2008/35] | CPC: |
H02J13/0004 (EP,US);
H02J13/00002 (EP,US);
G01R19/2513 (EP,US);
H02H7/261 (EP,US);
H02J13/00001 (EP,US);
H02J13/00017 (EP,US);
Y02E60/00 (EP,US);
Y04S10/18 (EP,US);
Y04S10/20 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/35] | Titre | Allemand: | SCHUTZ, STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG MEHRERER OBJEKTE AUF EINEM EINZIGEN INTELLIGENTEN ELEKTRONISCHEN GERÄT | [2008/35] | Anglais: | MULTI-OBJECT PROTECTION, CONTROL, AND MONITORING IN THE SAME INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE | [2008/35] | Français: | PROTECTION, COMMANDE ET SURVEILLANCE D'OBJETS MULTIPLES DANS UN MEME DISPOSITIF ELECTRONIQUE INTELLIGENT | [2008/35] | Entrée dans la phase régionale | 09.05.2008 | Taxe nationale de base payée | 09.05.2008 | Taxe de recherche payée | 09.05.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.05.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.10.2007 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 09.05.2008 | Requête en examen déposée [2008/35] | 15.03.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.06.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.10.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/13] | 19.11.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/13] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.06.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2013 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2004172207 (HANCOCK MARTIN A [CA], et al) [I] 1-17 * abstract * * paragraphs [0016] , [0046] *; | [I]US2004183522 (GUNN COLIN N [CA], et al) [I] 1-17* paragraphs [0032] , [0033] , [0038] , [0081] , [0083] , [0092] * | Recherche internationale | [A]US2004138834 (BLACKETT ANDREW W [CA], et al); | [X]US2004172207 (HANCOCK MARTIN A [CA], et al); | [X]US2004183522 (GUNN COLIN N [CA], et al); | [A]US2005097373 (STOUPIS JAMES [US], et al) |