EP1968956 - ANTAGONISTES DES CANAUX CALCIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.02.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.2009 | Retrait de la demande | publié le 01.04.2009 [2009/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Icagen, Inc. P.O. Box 14487 Research Triangle Park North Carolina 27709 / US | [2008/38] | Inventeur(s) | 01 /
PACOFSKY, Gregory J. 510 Polk Street Raleigh, North Carolina 27604 / US | 02 /
SUTO, Mark J. 13038 Morehead Chapel Hill, North Carolina 27517 / US | 03 /
FRITCH, Paul Christopher 10822 Halesworth Drive Cary, North Carolina 27511 / US | [2008/38] | Mandataire(s) | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Harrison Goddard Foote Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 06848672.9 | 20.12.2006 | [2008/38] | WO2006US48925 | Numéro de priorité, date | US20050753596P | 22.12.2005 Format original publié: US 753596 P | [2008/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007073497 | Date: | 28.06.2007 | Langue: | EN | [2007/26] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1968956 | Date: | 17.09.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.06.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.08.2008 | Classification | IPC: | C07D417/12, A61K31/506, A61P9/10, A61P25/08, A61P25/14, A61P25/28 | [2008/43] | CPC: |
C07D417/12 (EP,US);
A61P11/16 (EP);
A61P15/08 (EP);
A61P21/00 (EP);
A61P21/04 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/08 (EP);
A61P25/14 (EP);
A61P25/18 (EP);
A61P25/22 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/06 (EP);
A61P9/10 (EP);
A61P9/12 (EP);
C07D277/28 (EP,US);
C07D277/34 (EP,US);
C07D277/36 (EP,US);
C07D277/46 (EP,US);
C07D277/54 (EP,US);
C07D277/56 (EP,US);
|
Précédent IPC [2008/38] | C07D277/34 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/38] | Etats autorisant lextension | AL | 10.07.2008 | BA | 10.07.2008 | HR | 10.07.2008 | MK | 10.07.2008 | RS | 10.07.2008 | Titre | Allemand: | CALCIUMKANALANTAGONISTEN | [2008/38] | Anglais: | CALCIUM CHANNEL ANTAGONISTS | [2008/38] | Français: | ANTAGONISTES DES CANAUX CALCIQUES | [2008/38] | Entrée dans la phase régionale | 10.07.2008 | Taxe nationale de base payée | 10.07.2008 | Taxe de recherche payée | 10.07.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.07.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.07.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.07.2008 | Requête en examen déposée [2008/38] | 20.02.2009 | Demande retirée par le demandeur [2009/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2007173504 (PACOFSKY GREGORY J [US], et al) |